Entreprise : AZUR DEC'EAU - SIREN 453 012 429
Identité
Dénomination
AZUR DEC'EAU
SIREN (siège)
453 012 429
Date d'immatriculation au RNE
01/04/2004
Date de fin de la personne morale
31/03/2103
Date de clôture
30/09
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7500 EUR
Adresse du siège
79 AV DE LA COTE D AZUR 06190 ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COHN YONI, HERMAN, IRCH
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1984
Commune de résidence
Roquebrune-Cap-Martin
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/05/2005
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
27/03/2004
Siret
45301242900016
Code APE
453E
Origine du fonds
Création
Activité principale
PLOMBERIE PEINTURE
Code APRM
4322AZ - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Adresse
79 AV DE LA COTE D AZUR
06190 , ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
.
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1878
Date d'ajout
18/01/2021
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Nice rendue le 18/01/2021 nommant M. Vesse Alain juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
97335
Date d'ajout
10/12/2013
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Nice rendue le 10/12/2013 nommant M. Lombard Francois juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
29514
Date d'ajout
15/12/2010
Description
Pli Non Distribuable
Numéro d'observation
36178
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Transfert de l'immatriculation le 1er janvier 2009 au greffe de Nice
Numéro d'observation
1516
Date d'ajout
08/11/2005
Description
EN DATE DU 17/11/2005, JUGEMENT PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DIRECTE A NOMME ME TADDEI DE LA SCP TADDEI FUNEL 54, RUE GIOFFREDO 06000 NICE COMME LIQUIDATEUR.ET NOMME M.DE CLERCK JUGE COMMISSAIRE A COMPTER DU 17/11/2005
Numéro d'observation
1482
Date d'ajout
08/11/2005
Description
- A LA DATE DU 08/11/05 LE DEPOT DE BILAN DE LA SOCIETE A ETE EFFECTUE PAR M.COHN ESQUALITE DE GERANT DECLARANT QUE LA SOCIETE AVAIT CESSE SES PAIEMENTS
Numéro d'observation
755
Date d'ajout
01/06/2005
Description
- CESSATION D'ACTIVITE SANS DISPARITION DE LA PERSONNE MORALE - DATE D'EFFET : 31/05/2005
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).