Entreprise : SCI DES 3 EPIS - SIREN 452 845 787
Identité
Dénomination
SCI DES 3 EPIS
SIREN (siège)
452 845 787
Date d'immatriculation au RNE
17/03/2004
Début d’activité
19/02/2004
Date de fin de la personne morale
16/03/2103
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
gestion d'immeubles
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
3000 EUR
Adresse du siège
16 RTE D'ANOR 02500 MONDREPUIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RIVES PASCAL , REGIS , GHISLAIN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1966
Commune de résidence
Mondrepuis
Nom, Prénom(s)
DESMITT NADINE
Nom d'usage
RIVES
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1972
Commune de résidence
Mondrepuis
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
19/02/2004
Siret
45284578700020
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
gestion d'immeubles
Autres Activités
gestion d'immeubles
Adresse
16 RTE D'ANOR
02500 , MONDREPUIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
17/02/2004
Siret
45284578700012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
1 PETITE RUE
02620 , BUIRONFOSSE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE BOUJON
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Cette entreprise précédemment inscrite auprès du G reffe du Tribunal de Commerce de Vervins a été rat tachée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe du Trib unal de Commerce de Saint-Quentin par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
31/01/2007
Description
Transfert du siège & de l'établissement principal de BUIRONFOSSE (02620) 1 PETITE RUE LE BOUJON expl oité du 19/02/2004 au 05/01/2007 à MONDREPUIS (025 00) 16 ROUTE D'ANOR A compter du 06/01/2007
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
17/03/2004
Description
Historique : * DEPOT DES STATUTS AU GREFFE DU TRIB UNAL DE COM MERCE DE VERVINS LE 17 MARS 2004 * JOU RNAL DE CONSTITUTION : PICARDIE LA GAZETTE DU 2 MA RS 2004
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).