Entreprise : SABAUR - SIREN 452 829 559
Identité
Dénomination
SABAUR
SIREN (siège)
452 829 559
Date d'immatriculation au RNE
01/04/2004
Début d’activité
02/02/2010
Date de fin de la personne morale
31/03/2103
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
Holding
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
510000 EUR
Adresse du siège
4 RUE DES SYLPHES 44210 PORNIC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAURENT AURELIEN , PASCAL , JEAN-PIERRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1982
Commune de résidence
Savignac-les-Ormeaux
Nom, Prénom(s)
LAURENT JEAN-PIERRE , MICHEL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1949
Commune de résidence
Pornic
Nom, Prénom(s)
LAURENT SABRINA , LAETICIA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1979
Commune de résidence
Vertou
Nom, Prénom(s)
SOURICE ANNIE , MARIE , MARCELLE
Nom d'usage
LAURENT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1957
Commune de résidence
Pornic
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/02/2010
Siret
45282955900031
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Holding
Autres Activités
Holding
Adresse
4 RUE DES SYLPHES
44210 , PORNIC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/02/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
09/03/2004
Siret
45282955900015
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
1 AV DE LA VENDEE
44140 , GENESTON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/2023
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/02/2010
Siret
45282955900023
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
14 B RUE DES SYLPHES
44210 , PORNIC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
08/12/2020
Description
CETTE SOCIETE DEJA CONSTITUEE SOUS LA FORME Société par actions simplifiée SE TRANSFORME EN Société civile A COMPTER DU 08-12-2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
18/10/2011
Description
224020111018 ********* départ commissaires aux comptes Date d'effet de la formalité: 30/06/2011 Anc commis. Comptes titulaire : SA SOREX. Anc commis. Comptes supplt. : SA L 2 P AUDIT.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
14/10/2010
Description
- actes constitutifs déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de NANTES
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
14/10/2010
Description
140020101014 ********* Sté Actions Simplifié transfert siège- ********* établissement principal dans ressort Date d'effet de la formalité: 02/02/2010 ... Nouvel établissement principal & siège : 14 Bis rue des Sylphes 44210 PORNIC Activité : Holding Président de la société : Mr LAURENT Jean-Pierre Commissaire aux comptes titul. : SA SOREX. ... Ancien siège-établissement principal : 1 avenue de la Vendée 44140 GENESTON
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).