Entreprise : L3 CONSEILS - SIREN 452 813 884
Identité
Dénomination
L3 CONSEILS
SIREN (siège)
452 813 884
Date d'immatriculation au RNE
31/03/2004
Début d’activité
03/01/2004
Date de fin de la personne morale
30/03/2114
Date de clôture
30/09
Date de la première clôture
30/09/2005
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Expert-comptable et accessoirement la domiciliation commerciale.
Code APE
6920Z - Activités comptables
Capital social
30000 EUR
Adresse du siège
43 RUE DE POMMARD 75012 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Lampert MARIE-CHRISTINE , ISABELLE
Nom d'usage
Laurence
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1969
Commune de résidence
Sucy-en-Brie
Nom, Prénom(s)
WARAIN ISABELLE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1966
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
03/01/2004
Siret
45281388400023
Code APE
6920Z - Activités comptables
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Expert-comptable et accessoirement la domiciliation commerciale.
Adresse
43 RUE DE POMMARD
75012 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/03/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/03/2009
Siret
45281388400031
Code APE
6920Z - Activités comptables
Activité principale
Activités comptables
Adresse
76 BD ROBERT SCHUMAN
93190 , LIVRY-GARGAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/01/2004
Siret
45281388400015
Code APE
741C
Adresse
8 RUE DE LA FAUCONNERIE
94370 , SUCY-EN-BRIE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
43194
Date d'ajout
25/08/2004
Description
La société a par décision du 28/06/2004 décidé le transfert de son siège social dans le ressort du GTC de PARIS avec une date d'effet déclarée au 01/07/2004
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
43193
Date d'ajout
25/08/2004
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).