Entreprise : SAS ONAVE-PELLEGRIN - SIREN 452 588 973
Identité
Dénomination
SAS ONAVE-PELLEGRIN
SIREN (siège)
452 588 973
Date d'immatriculation au RNE
16/03/2004
Date de fin de la personne morale
15/03/2103
Date de clôture
31/08
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
50000 EUR
Adresse du siège
65 RUE DE LA TALAUDIERE 42000 SAINT-ETIENNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LIGUORI PHILIPPE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Saint-Etienne
Nom, Prénom(s)
ONAVE ROGER , RENE , LOUIS
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1950
Commune de résidence
La Fouillouse
Dénomination
ECOMEX - SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Saint-Etienne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/06/2009
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
02/04/2004
Siret
45258897300019
Code APE
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
maçonnerie bâtiment.
Adresse
65 RUE 65 Rue de la Talaudière
42100 , Saint-Etienne - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11686
Date d'ajout
26/01/2012
Description
Jugement du tribunal de commerce de Saint Etienne en date du 18/01/2012 nommant SELARL Mj Synergie - Mandataires Judiciaires en la personne de Maître Fabrice Chretien 8 Rue Blanqui Le Century 42026 Saint-Étienne liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
17/06/2009
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne du 17/06/2009 prononçant la liquidation judiciaire. Liquidateur : Maître Chrétien Fabrice 10 rue mi Carême 42000 Saint-Etienne
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
17/06/2009
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne du 17/06/2009 autorisant dans le cadre de la liquidation judiciaire la poursuite exceptionnelle de l'activité jusqu'au 22/07/2009.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
15/04/2009
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne du 15/04/2009 ouvrant une procédure de redressement judiciaire et fixant la fin de la période d'observation au 14/10/2009. Cessation des paiements en date du 09/04/2009. Mandataire Judiciaire : Maître Chrétien Fabrice 10 rue mi Carême 42000 Saint-Etienne Administrateur : SELARL Eric ETIENNE-MARTIN en la personne de Maître ETIENNE-MARTIN 20 avenue Gambetta 42300 Roanne dont la mission est, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur dans tous ses actes de gestion.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
26/06/2007
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à MOITIE du capital social, suite à décision du 26/06/2007.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation d'activité : 22/07/2009.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).