Entreprise : 3 H FONCIER - SIREN 452 535 651
Identité
Dénomination
3 H FONCIER
SIREN (siège)
452 535 651
Date d'immatriculation au RNE
25/06/2004
Date de fin de la personne morale
24/06/2103
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
2 AV DU BOIS DE L EPINE 91080 EVRY-COURCOURONNES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
2 A 6
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HAUCHARD ALBERT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1934
Commune de résidence
Fontainebleau
Nom, Prénom(s)
HAUCHARD COLETTE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1937
Commune de résidence
Fontainebleau
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/10/2009
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
08/03/2004
Siret
45253565100023
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Administration, gestion par voie de location ou autrement de biens immobiliers dont elle viendrait à être propriètaire.
Adresse
2 AV 2/6 Rue du Bois de l'Epine ZI du Bois de l' Epine
91080 , Courcouronnes - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
2 A 6
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/03/2004
Siret
45253565100015
Code APE
702C
Adresse
3 RUE ROYALE
77300 , FONTAINEBLEAU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
14/06/2017
Description
Jugement du tribunal de grande instance de EVRY En date du 08/06/2017 A prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la SCI 3H FONCIER, et radiation d'office en date du 14/06/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
16/11/2009
Description
Jugement du tribunal de grande instance de EVRY En date du 22/10/2009 A prononcé la liquidation judiciaire. Date de cessation des paiements :01/04/2009. Désigne juge commissaire titulaire : Mme Frédérique ALINE-MONTMAYEUR, Juge commissaire suppléant : Mme Céline BONIFACE, Liquidateur : LA SCP Yves COUDRAY-Christophe ANCEL, prise en la personne de Me Christophe ANCEL, 9 Bd de l'Europe 91050 EVRY CEDEX. Fixe à 16 mois le délai dans lequel, conformément à l'article L 624-1 du Code de Commerce, le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, à compter de la publication de la présente au BODACC.
Numéro d'observation
39
Date d'ajout
25/06/2004
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).