Entreprise : SAS ELECTRONIC PERFORMANCE - SIREN 452 256 431
Identité
(Entreprise radiée le 04/01/2024)
Dénomination
SAS ELECTRONIC PERFORMANCE
SIREN (siège)
452 256 431
Date d'immatriculation au RNE
26/02/2004
Date de fin de la personne morale
25/02/2103
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
57600 EUR
Adresse du siège
AV DES FRAIS FONDS 62219 LONGUENESSE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CTRE COMMERC RIVE DE L'AA
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PORQUET LAURENT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Béthune
Nom, Prénom(s)
VARLET MARIE-DANIELLE
Nom d'usage
MASSE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1956
Commune de résidence
Fruges
Nom, Prénom(s)
MASSE PIERRIC
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1955
Commune de résidence
Fruges
Dénomination
SECOB-PORQUET-BEVE et associés
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Béthune
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/10/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/03/2004
Siret
45225643100019
Code APE
4754Z - Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
vente importation exportation entretien et réparation de tout matériel électrique d'appareils ménagers de radios tv hifi vidéo meublé hifi pièces détachées biens d'équipement du foyer
Adresse
AV DES FRAIS FONDS
62219 , LONGUENESSE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CTRE COMMERC RIVE DE L'AA
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
93
Date d'ajout
04/01/2024
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 20/12/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
24/02/2021
Description
Dissolution à compter du 20/12/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 20/12/2020, liquidateur : MASSE né(e) VARLET Marie-Danielle, siège de la liquidation : Centre Commercial Rive de l'Aa ZAC des Frais Fonds 62219 Longuenesse, parution de la publicité légale : actu.fr en date du 20/01/2021
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: Le Tribunal de Commerce de Saint-Omer a été rattaché au Tribunal de Commerce de Boulogne-sur-Mer par le décret 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 1er janvier 2009.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Greffe précédent : 6204 (SAINT OMER).
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
09/03/2006
Description
: --- Continuation de la société malgré un actif net inférieur à la moitie du capital social - date d'effet : 27/01/2006
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).