Entreprise : SCI LES BARAQUES - SIREN 452 225 857
Identité
Dénomination
SCI LES BARAQUES
SIREN (siège)
452 225 857
Date d'immatriculation au RNE
25/02/2004
Date de fin de la personne morale
24/02/2103
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
83860 EUR
Adresse du siège
LES BARAQUES 63290 LIMONS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROMANEIX CHRISTIAN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1950
Commune de résidence
Sigonce
Nom, Prénom(s)
ROMANEIX THOMAS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1985
Commune de résidence
Saint-James
Nom, Prénom(s)
ROMANEIX YANN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1975
Commune de résidence
L'Argentière-la-Bessee
Nom, Prénom(s)
LARBRE MONIQUE
Nom d'usage
ROMANEIX
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1952
Commune de résidence
Sigonce
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/05/2019
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
08/09/2003
Siret
45222585700013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition de tous immeubles bâtis ou non bâtis, construction et amélioration de tous locaux à usage industriel ou commercial, vente, location et sous-location desdits immeubles.
Adresse
Lieudit les Baraques
63290 , Limons - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8062
Date d'ajout
29/05/2019
Description
Mention portée d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R 123-125 du code de commerce.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Thiers ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Clermont-Ferrand décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
678
Date d'ajout
06/06/2005
Description
Modification personne ayant le pouvoir d'engager ASSOCIE GERANT:ROMANEIX CHRISTIAN - ASSOCIES:ROMANEIX CHRISTIAN,ROMANEIX MARTINE,ROMANEIX JOCELYNE,ROMANEIX SUZANNE,ROMANEIX ROBERT Date d'effet : 06/06/2005
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).