Entreprise : SCI ST HENRI - SIREN 452 144 363
Identité
(Entreprise radiée le 12/10/2022)
Dénomination
SCI ST HENRI
SIREN (siège)
452 144 363
Date d'immatriculation au RNE
11/02/2004
Date de fin de la personne morale
10/02/2103
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
60000 EUR
Adresse du siège
39 RUE DE LA REPUBLIQUE 59187 DECHY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
OLCZAK BENEDICTE
Nom d'usage
CAILLON
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1975
Commune de résidence
Roucourt
Nom, Prénom(s)
OLCZAK PASCAL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1973
Commune de résidence
Loffre
Dénomination
OLCZAK PARTICIPATIONS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Dechy
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
30/01/2004
Siret
45214436300010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition, par tous moyens, la propriété l'administration et l'exploitation par bail ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis.
Adresse
39 RUE 39 rue de la République
59187 , Dechy - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
12/10/2022
Description
Dissolution à compter du 31/12/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/12/2021, liquidateur : OLCZAK Pascal, siège de la liquidation : 39 Rue de la République 59187 Dechy, parution de la publicité légale : La Gazette Nord Pas de Calais paru le 07/10/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7585
Date d'ajout
12/10/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2021
Numéro d'observation
7578
Date d'ajout
12/10/2022
Description
Cessation totale d'activité à compter du 31/12/2021 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Nomination de la SCH Olczak participations 39 rue de la république (59187) Dechy en tant que cogérant à compter du 30.12.2004
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).