Entreprise : SCI FBA BONNEL - SIREN 452 092 828
Identité
(Entreprise radiée le 03/07/2023)
Dénomination
SCI FBA BONNEL
SIREN (siège)
452 092 828
Date d'immatriculation au RNE
23/02/2004
Date de fin de la personne morale
22/02/2103
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
151120 EUR
Adresse du siège
40 RUE DE BONNEL 69003 LYON 3EME FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MILLET-URSIN CATHERINE , HELENE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1961
Commune de résidence
Villeurbanne
Nom, Prénom(s)
FAVIER MARIE-LINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1957
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
CLEMENT PHILIPPE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1959
Commune de résidence
Vaux-en-Beaujolais
Nom, Prénom(s)
FROMONT YVES
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1954
Commune de résidence
Morancé
Nom, Prénom(s)
BOULANGER MARIE-LAURENCE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1968
Commune de résidence
Mercurey
Nom, Prénom(s)
ALLANIC JEAN-BAPTISTE , RAPHAEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1978
Commune de résidence
Verneuil-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
CHASTAGNOL GREGORY , DJAMAL , MARC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1976
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
FRANCO CYRILLE , JEAN-PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1977
Commune de résidence
Carrières-sous-Poissy
Nom, Prénom(s)
BERTAIL BEATRICE , ANDREE
Nom d'usage
MOUNIER BERTAIL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1955
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
CALVAYRAC DAVID , ANDRE , LOUIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1966
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
GUILLON CEDRIC , GREGOIRE , ERIC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1971
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
CHAVRIER NICOLAS , PATRICK
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1972
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
WISMER FRANK , HENRIK
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1975
Commune de résidence
Bois-Guillaume
Nom, Prénom(s)
PELISSIER HUGUES , JEAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1967
Commune de résidence
Sainte-Foy-lès-Lyon
Nom, Prénom(s)
FOURNIER JEAN-JACQUES , PATRICK , CHRISTIAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1972
Commune de résidence
Bron
Nom, Prénom(s)
URBANI LAURENCE , ALICE , ANDREE
Nom d'usage
URBANI-SCHWARTZ
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1973
Commune de résidence
Vaux-en-Beaujolais
Nom, Prénom(s)
CURT-PATAT CECILE , LUCE , MICHELE
Nom d'usage
CURT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1968
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
PELICIER SOPHIE , ANNE , CECILE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1967
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
BELJEAN LAURENT , SERGE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1972
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
BRIENS GILLES , JEAN , CLAUDE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1955
Commune de résidence
Saint-Bernard
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/03/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
26/01/2004
Siret
45209282800014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition, la propriété, la construction et la gestion de tous immeubles ou biens immobiliers, la constitution d'hypothèque ou toutes autres suretés réelles sur les biens sociaux
Adresse
40 RUE 40 Rue de Bonnel
69484 , Lyon Cedex - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F23/042301
Date d'ajout
22/05/2023
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 31/03/2023 - Siège de la liquidation : 40 Rue de Bonnel 69484 LYON CEDEX - Publicité dans un journal d'annonces légales : Ouest France du 06/05/2023
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).