Entreprise : SCI COLVERT - SIREN 451 940 324
Identité
(Entreprise radiée le 13/08/2021)
Dénomination
SCI COLVERT
SIREN (siège)
451 940 324
Date d'immatriculation au RNE
19/02/2004
Date de fin de la personne morale
18/02/2103
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
300 EUR
Adresse du siège
39 CHE DE LA VERNIQUE 69130 ECULLY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COLIN BERNARD , MARIE , MARCEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1950
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
VIVIEN MARIE , JOSEPHE , JEANNE
Nom d'usage
COLIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1948
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
MICHEL FREDERIC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1974
Commune de résidence
Sainte-Foy-lès-Lyon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/02/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/2004
Siret
45194032400010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
39 CHE DE LA VERNIQUE
69130 , ECULLY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F21/049841
Date d'ajout
22/06/2021
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 26/02/2021 - Siège de la liquidation : 7 Rue des Tourelles 69005 LYON - Publicité dans un journal d'annonces légales : Tout Lyon du 25/05/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/049841
Date d'ajout
22/06/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 26/02/2021
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).