Entreprise : KINECAP - SIREN 451 847 180
Identité
Dénomination
KINECAP
SIREN (siège)
451 847 180
Date d'immatriculation au RNE
09/03/2004
Début d’activité
01/01/2004
Date de fin de la personne morale
08/03/2054
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SELARL, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée
Activité principale
Masseur kinésithérapeute
Code APE
8690D - Activités des infirmiers et des sages-femmes
Capital social
140400 EUR
Adresse du siège
215 AV DU COMTAT VENAISSIN 84200 CARPENTRAS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
L ESCULAPE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AICARD CATHERINE
Nom d'usage
MIEUSSET
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1952
Commune de résidence
LE THOR
Nom, Prénom(s)
ALEKSANDER AGNIESZKA
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1982
Commune de résidence
Aubignan
Nom, Prénom(s)
FLORES MAXIME
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1979
Commune de résidence
Aubignan
Nom, Prénom(s)
QUINTIN PASCAL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1962
Commune de résidence
Sarrians
Nom, Prénom(s)
ROLIN ISABELLE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1967
Commune de résidence
ENTRAIGUES SUR LA SORGUE
Nom, Prénom(s)
ROLO AMELIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1987
Commune de résidence
Aubignan
Nom, Prénom(s)
SANDRIN PATRICIA
Nom d'usage
AERTS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1958
Commune de résidence
CARPENTRAS
Nom, Prénom(s)
WALLETH SEBASTIEN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1984
Commune de résidence
Aubignan
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/2004
Siret
45184718000010
Code APE
8690D - Activités des infirmiers et des sages-femmes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Masseur kinésithérapeute
Adresse
215 AV DU COMTAT VENAISSIN
84200 , CARPENTRAS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
L ESCULAPE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Carpentras ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Avignon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Avignon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2022
Date d'ajout
10/06/2004
Description
ANCIEN GERANT : GLINEUR LAURENT NOUVEAU : FANDOULI WISSAM JOURNAL : VAUCLUSE HEBDO DU 11 JUIN 2004 Date d'effet : 03/05/2004
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).