Entreprise : G.G. FINANCES - SIREN 451 743 272
Identité
(Entreprise radiée le 27/02/2018)
Dénomination
G.G. FINANCES
SIREN (siège)
451 743 272
Date d'immatriculation au RNE
15/01/2004
Date de fin de la personne morale
14/01/2103
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
696000 EUR
Adresse du siège
RTE DE LYON 01300 BELLEY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI LA PELISSIERE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GRINAND GERARD
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1958
Commune de résidence
Belley
Nom, Prénom(s)
MONNERET PIERRE-MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1963
Commune de résidence
Lyon 06
Dénomination
ACTITUD AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lyon 03
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 11/12/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
12/12/2003
Siret
45174327200010
Nom commercial
GG FINANCES
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
la prise de participations financières dans tous groupements, sociétés ou entreprises, français ou étranger, créés ou à créer, et ce par tous moyens
Adresse
RTE ZI la Pelissiere
01300 , Belley - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
route de Lyon
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2464
Date d'ajout
27/02/2018
Description
Radiation du RCS le 27/02/2018 avec effet au 11/12/2017 Fusion avec Effet rétroactif au 01/04/2017 Personnes ayant participées à l'opération de Fusion : Société absorbante : GRINAND SAS RCS Bourg en Bresse 950 308 833
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Belley ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Bourg-en-Bresse décliné toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).