Entreprise : CBC - SIREN 451 620 017
Identité
(Entreprise radiée le 30/11/2022)
Dénomination
CBC
SIREN (siège)
451 620 017
Date d'immatriculation au RNE
12/01/2004
Date de fin de la personne morale
11/01/2103
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
300 EUR
Adresse du siège
1 IMP DU CLOS DE LA PELIGOUSE 30200 SABRAN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
DONNAT
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COMMEAU DAVID , PHILIPPE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1970
Commune de résidence
Sabran
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/07/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/01/2004
Siret
45162001700017
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
33 AV GENERAL DE GAULLE
30130 , PONT-SAINT-ESPRIT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/10/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
06/07/2020
Siret
45162001700025
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Location acquisition d'immeuble
Adresse
1 IMP 1 Impasse du Clos de la Peligouse
30200 , Sabran - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Donnat
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F22/030147
Date d'ajout
20/09/2022
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 14/09/2022 - Siège de la liquidation : 1 Impasse du Clos de la Peligouse Donnat 30200 SABRAN - Publicité dans un journal d'annonces légales : Medialex 35 Avenue des Peupliers 35515 CESSON-SEVIGNE du 21/09/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F22/030147
Date d'ajout
20/09/2022
Description
Modification relative aux dirigeants : COMMEAU David Philippe nom d'usage : COMMEAU David n'est plus gérant COMMEAU David Philippe nom d'usage : COMMEAU David devient liquidateur COMMEAU David Philippe nom d'usage : COMMEAU David n'est plus Associé BESSON Christelle Annette nom d'usage : COMMEAU Christelle n'est plus Associé COMMEAU Catherine Christiane nom d'usage : GARCIA Catherine n'est plus Associé
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).