Entreprise : SCI ILLIADE - SIREN 451 546 030
Identité
(Entreprise radiée le 18/01/2019)
Dénomination
SCI ILLIADE
SIREN (siège)
451 546 030
Date d'immatriculation au RNE
16/01/2004
Date de fin de la personne morale
15/01/2103
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
ALL DE CHAVROCHE 63340 LE BREUIL-SUR-COUZE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA DE CHAVROCHE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CELLIER STEPHANE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1970
Commune de résidence
Pont-du-Château
Nom, Prénom(s)
CHEVANET MARTINE
Nom d'usage
TROIS VALETS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1961
Commune de résidence
Clermont-Ferrand
Nom, Prénom(s)
CELLIER JEAN , LUC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1953
Commune de résidence
Pont-du-Château
Nom, Prénom(s)
TROIS VALETS ERIC
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1960
Commune de résidence
Clermont-Ferrand
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 11/12/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2004
Siret
45154603000011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
LE BOURG
63420 , ARDES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 11/12/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/2004
Siret
45154603000029
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La gestion, la propriété, l'administration et la disposition des biens qui pourront devenir sa propriété. Tous placements de capitaux sous toutes ses formes.
Adresse
ALL allée de Chavroche
63340 , Le Breuil-sur-Couze - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA de Chavroche
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
690
Date d'ajout
18/01/2019
Description
Radiation du RCS le 18/01/2019 avec effet au 11/12/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1307
Date d'ajout
05/02/2018
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 14/12/2017 Liquidateur : TROIS VALETS Eric Le siège de la liquidation est fixé à : route de Clermont - les Littes 63430 Pont-du-Château Journal d'annonces légales : ANNONCEUR LEGAL en date du 04/01/2018
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).