Entreprise : BOUCHERIE - SIREN 451 522 130
Identité
Dénomination
BOUCHERIE
SIREN (siège)
451 522 130
Date d'immatriculation au RNE
06/01/2004
Début d’activité
01/12/2003
Date de fin de la personne morale
05/01/2054
Date de clôture
31/12
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activité principale
OSTREICOLES
Code APE
0321Z - Aquaculture en mer
Capital social
45439.99 EUR
Adresse du siège
12 RUE D ARTOUAN 17320 SAINT-JUST-LUZAC FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ARTOUAN
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOUCHERIE LAURENT , YVES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1972
Commune de résidence
MARENNES-HIERS-BROUAGE
Nom, Prénom(s)
GIRAUDEAU FRANCOISE
Nom d'usage
BOUCHERIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1952
Commune de résidence
SAINT JUST LUZAC
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/12/2003
Siret
45152213000033
Code APE
0321Z - Aquaculture en mer
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
OSTREICOLES
Adresse
12 RUE D ARTOUAN
17320 , SAINT-JUST-LUZAC - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ARTOUAN
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/01/2004
Siret
45152213000025
Code APE
0321Z - Aquaculture en mer
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Aquaculture en mer
Adresse
LES OMBRETTES
17320 , MARENNES-HIERS-BROUAGE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MARENNES
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/2003
Siret
45152213000017
Code APE
050C
Adresse
12 RUE DES PAQUERETTES
17320 , SAINT-JUST-LUZAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Marennes ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de La Rochelle. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de La Rochelle décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
27/10/2006
Description
Transfert du siège social à l'intérieur du ressort Transfert du siège & de l'établissement principal de "LES OMBRETTES" 17320 MARENNES à ARTOUAN - 12 rue d'Artouan - 17320 ST JUST LUZAC à cpter du 07.10.2006 Publicité : LE LITTORAL du 13.10.2006
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
06/01/2004
Description
(Divers) Historique : Mention du 24/06/2004 : changement de dénomination sociale ancienne GAEC BOUCHERIE FARRAS Nouvelle BOUCHERIE Mme GIRAUDEAU Françoise nommée gérante en rempla- cement de FARRAS Patrice à cpter du 01.01.04
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).