Entreprise : GAEC DES BLEUETS - SIREN 451 415 657
Identité
Dénomination
GAEC DES BLEUETS
Sigle
GAEC DES BLEUETS
SIREN (siège)
451 415 657
Date d'immatriculation au RNE
20/01/2004
Début d’activité
15/12/2003
Date de fin de la personne morale
19/01/2103
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activité principale
Bovins lait - Ovins lait
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Qualité
Actif agricole
Capital minimum
108150 EUR
Adresse du siège
48100 SAINT-BONNET-DE-CHIRAC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PALMIER LAURA , DANY , ANNICK
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1997
Commune de résidence
Saint-Bonnet-de-Chirac
Nom, Prénom(s)
RAZON DAVID
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1978
Commune de résidence
ST BONNET DE CHIRAC
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/12/2003
Siret
45141565700019
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Bovins lait - Ovins lait
Autres Activités
Élevage d ovins et de caprins,Culture de céréales (à l exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses,Élevage de vaches laitières
Adresse
48100 , SAINT-BONNET-DE-CHIRAC - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
250
Date d'ajout
25/02/2020
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/10/2019 : Partant : LOPEZ Barbara, Gérante Partant : RAZON Gilbert, Gérant
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
662
Date d'ajout
13/05/2015
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 04/05/2015 : Nouveau : LOPEZ Barbara, Gérante
Numéro d'observation
661
Date d'ajout
13/05/2015
Description
Augmentation de capital à compter du 27/04/2015 Ancien : 169 300 EUR Nouveau : 216 300 EUR
Numéro d'observation
778
Date d'ajout
25/06/2013
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/05/2013 : Partant : IBANEZ Cédric, Gérant
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Reconnu le 18/12/2006 sous le n° 048-03-369 APE 0141 Z Elevage de vaches laitières SIRET 451 415 657 00019
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).