Entreprise : FOLLIOT BESSIN - SIREN 451 374 169
Identité
(Entreprise radiée le 26/11/2021)
Dénomination
FOLLIOT BESSIN
SIREN (siège)
451 374 169
Date d'immatriculation au RNE
23/12/2003
Date de fin de la personne morale
22/12/2102
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
173000 EUR
Adresse du siège
577 RTE DE VILLEDIEU 50400 YQUELON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FOLLIOT ANTHONY , EDMOND , GUY
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1977
Commune de résidence
Saint-Pair-sur-Mer
Dénomination
CABINET FOLLIOT
Qualité
Directeur Général
Commune de résidence
Granville
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/03/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/01/2004
Siret
45137416900014
Nom commercial
CENTURY 21 MAGALHAES
Enseigne
CENTURY 21 MAGALHAES
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Nature de l'établissement
Activité principale
Agences immobilières
Adresse
90 RUE DES BOUCHERS
14400 , BAYEUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/2004
Siret
45137416900022
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Nature de l'établissement
Activité principale
Agences immobilières
Adresse
60 RUE SAINT MALO
14400 , BAYEUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 17/11/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/2004
Siret
45137416900055
Nom commercial
CENTURY 21 MAGALHAES
Enseigne
CENTURY 21 MAGALHAES
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Agence immobilière. Administration de biens, gérance d' immeubles, gestion copropriété directement ou en location gérance, l'administration de biens, la gérance d'immeubles et de propriétés, de transactions immobilières et fonds de commerce, d'expertises immobilières, agence immobilière.
Adresse
78 RUE 78 Rue Saint-Malo
14400 , Bayeux - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/08/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/2017
Siret
45137416900030
Enseigne
"OLLIVIER MAGALHAES" ET "FOLLIOT BESSIN"
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Nature de l'établissement
Activité principale
Agences immobilières
Adresse
RUE MARECHAL FOCH
14400 , BAYEUX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
5,7 ET 9
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 17/11/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
25/02/2019
Siret
45137416900048
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
577 RTE DE VILLEDIEU
50400 , YQUELON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
21172
Date d'ajout
26/11/2021
Description
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Coutances par suite de fusion
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10955
Date d'ajout
25/11/2021
Description
Radiation - Apport du patrimoine de la société à FOLLIOT IMMOBILIER 14, 323 854 232 RCS Coutances dans le cadre d'une fusion avec effet au 17/11/2021.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Bayeux ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Caen. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009.
Numéro d'observation
674
Date d'ajout
21/07/2006
Description
Etablissement principal reçu en location-gérance Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de BAYEUX en date du 21 juillet 2006 autorisant le greffier à procéder aux formalités demandées par le déclarant et à mentionner :"que le seul fonds exploité par la SARL OLLIVIER, à titre principal, est le fonds de commerce reçu au titre d'un contrat de location-gérance consentie par la SARL CLAUDE OLLIVIER et ce depuis le 1er mars 2004. Que ce fonds est exploité au titre d'établissement principal au 90 rue des Bouchers à 14400 BAYEUX à compter du 1er mars 2004. Que c'est par erreur, qu'au stade de la constitution de la SARL OLLIVIER, il a été déclaré une prise d'activité sur création d'un établissement principal exploité à 14400 BAYEUX, 90 rue des Bouchers avec début d'activité le 2 janvier 2004". Prise d'activité de la société qui reçoit en location-gérance un fonds de commerce d'agence immobilière exploité à titre principal à 14400 BAYEUX, 90 rue des Bouchers, du cabinet CLAUDE OLLIVIER, RCS 337.747.380, à compter du 1er mars 2004 au 28 février 2005, renouvelable par tacite reconduction. L'AGRICULTEUR NORMAND du 1er avril 2004. Date d'effet : 01/03/2004
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Exploitation d'un ou plusieurs établissements hors du ressort, sans exploitation au siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).