Entreprise : SAS VIVALE - SIREN 451 255 772
Identité
Dénomination
SAS VIVALE
SIREN (siège)
451 255 772
Date d'immatriculation au RNE
11/02/2004
Date de fin de la personne morale
10/02/2102
Date de clôture
30/06
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
457000 EUR
Adresse du siège
ZA DE SINANCOURT 60390 AUNEUIL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DALL'AGLIO EMMANUEL , JEAN-MARIE , SERGE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1958
Commune de résidence
VAL DE REUIL
Nom, Prénom(s)
LE BON ERIC
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1952
Commune de résidence
VAL DE REUIL
Nom, Prénom(s)
LE BRETON SYLVAIN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Chambly
Nom, Prénom(s)
VANDEPORTAL ERIC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1966
Commune de résidence
Verneuil-en-Halatte
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/09/2006
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
15/12/2003
Siret
45125577200027
Code APE
652E
Origine du fonds
Création
Activité principale
Prises de participation et prestations de services gestion et administration de tous types de parti- cipations. Commercialisation pour son compte et le compte de tiers de menuiseries aluminuim métali- liques vérandas couverture de piscines stores et accessoires.
Adresse
ZA DE SINANCOURT
60390 , AUNEUIL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 08/01/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/12/2003
Siret
45125577200019
Enseigne
VIVALE
Code APE
652E
Adresse
27 RUE JULES RAIMU
60230 , CHAMBLY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAE N°3
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
02/12/2020
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 01/12/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
27/09/2006
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de BEAUVAIS du 26 /09/2006 prononçant la liquidation judiciaire. Liq uidateur : ME LEHERICY Philippe 7, rue des Colimaç ons 60600 CLERMONT - Cessation d'activité de plein droit à la date dudit jugement.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
26/04/2006
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de BEAUVAIS du 25 /04/2006 ouvrant une procédure de redressement jud iciaire et fixant la fin de la période d'observati on au 24/10/2006. Cessation des paiements en date du 24/04/2006. Juge Commissaire : M HATCHIGUIAN Ju les Mandataire judiciaire : ME LEHERICY Philippe 7 , rue des Colimaçons 60600 CLERMONT Administrateur : ME RONGEOT Jean 3, rue Robert de Luzarches B.P. 335 80003 AMIENS CEDEX 01 dont la mission est, ou tre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister la société débitrice dans tous ses act es de gestion.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
11/02/2004
Description
Historique : -Constitution : dépôt au greffe du TC de SENLIS -Transfert siège social et Etablissemen t principal du 27 rue Jules Raimu 60230 CHAMBLY (R CS SENLIS 2003 B 533) à AUNEUIL à compter du 08/01 /2004, sans maintien d'activité à l'ancien siège.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).