Entreprise : SCI JBSCI - SIREN 451 198 485
Identité
Dénomination
SCI JBSCI
SIREN (siège)
451 198 485
Date d'immatriculation au RNE
11/12/2003
Début d’activité
11/12/2003
Date de fin de la personne morale
10/12/2102
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Propriété gestion et plus généralement l'exploitation par bail
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
9000 EUR
Adresse du siège
46 BD PATURLE 59360 LE CATEAU-CAMBRESIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JOANNESSE STEPHANE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1983
Commune de résidence
Le cateau Cambrésis
Nom, Prénom(s)
JOANNESSE MARC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1978
Commune de résidence
Ors
Nom, Prénom(s)
JOANNESSE BENOIT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1976
Commune de résidence
Le cateau Cambrésis
Nom, Prénom(s)
JOANNESSE FABIEN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1971
Commune de résidence
Le cateau Cambrésis
Nom, Prénom(s)
JOANNESSE BRUNO
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1970
Commune de résidence
Bohain-en-Vermandois
Nom, Prénom(s)
JOANNESSE BERNARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1946
Commune de résidence
Le cateau Cambrésis
Nom, Prénom(s)
JOANNESSE LAURENT
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1981
Commune de résidence
Saint-Souplet
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
11/12/2003
Siret
45119848500018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété gestion et plus généralement l'exploitation par bail
Autres Activités
Propriété gestion et plus généralement l'exploitation par bail
Adresse
46 BD PATURLE
59360 , LE CATEAU-CAMBRESIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3633
Date d'ajout
22/08/2013
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 22/07/2013 : Partant : VAINQUEUR Séverine, Associé Modifié : JOANNESSE Laurent, Gérant, Associé indéfiniment responsable Modifié : JOANNESSE Bruno, Associé Modifié : JOANNESSE Benoît, Associé Modifié : JOANNESSE Marc, Associé Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 22/07/2013 : Modifié : JOANNESSE Laurent, Gérant, Associé indéfiniment responsable, demeurant 34 rue de Maurois 59980 Honnechy Modifié : JOANNESSE Bruno, Associé, demeurant 16 rue Lionel Plaquet 02110 Bohain-en-Vermandois Modifié : JOANNESSE Benoît, Associé, demeurant 2B Ruelle Regnaudin 59360 Le cateau Cambrésis Modifié : JOANNESSE Marc, Associé, demeurant 17 rue d'Ouïes 59360 Ors
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Cambrai ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Douai. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Douai décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).