Entreprise : REFERENCEMENT ET DISTRIBUTION CONSEIL - SIREN 451 122 238
Identité
(Entreprise radiée le 10/03/2021)
Dénomination
REFERENCEMENT ET DISTRIBUTION CONSEIL
Sigle
R ET D C
SIREN (siège)
451 122 238
Date d'immatriculation au RNE
09/12/2003
Date de fin de la personne morale
08/12/2102
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2004
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7600 EUR
Adresse du siège
17 RUE DES FORESTIERS 94440 MAROLLES-EN-BRIE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEPOUTRE JACQUELINE , JEANINE , ANDREE
Nom d'usage
VERNEAU
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1949
Commune de résidence
Marolles-en-Brie
Nom, Prénom(s)
VERNEAU CHRISTIAN , JACQUES , ANDRE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1948
Commune de résidence
Marolles-en-Brie
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/01/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/12/2003
Siret
45112223800012
Nom commercial
R ET D MEDIA - R ET D COSMETIQUE - R ET D CONSEIL
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Le référencement, la négociation, la prise de commande, la distribution de produits dans tous circuits de distribution, la réalisation d'opérations promotionnelles et commerciales, l'organisation de structures commerciales, marketing, logistiques, le conseil en recrutement, le consultanat sous toutes formes d'approches directes et indirectes au sein de toutes entreprises.
Adresse
17 RUE 17 Rue des Forestiers
94440 , Marolles-en-Brie - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
13741
Date d'ajout
10/03/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
12/02/2020
Description
Dissolution à compter du 31/01/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 27/01/2020, liquidateur : VERNEAU Christian Jacques André, siège de la liquidation : 17 Rue des Forestiers 94440 Marolles-en-Brie, parution de la publicité légale : Les Petites Affiches en date du 31/01/2020
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).