Entreprise : SCI DES SOURCES DU GUIERS - SIREN 451 086 342
Identité
(Entreprise radiée le 07/04/2021)
Dénomination
SCI DES SOURCES DU GUIERS
SIREN (siège)
451 086 342
Date d'immatriculation au RNE
05/12/2003
Date de fin de la personne morale
04/12/2102
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
500000 EUR
Adresse du siège
DU CIRQUE DE SAINT MEME 73670 SAINT PIERRE D'ENTREMONT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHALET DU CIRQUE DE SAINT-MEME
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GEORGES JOEL , MAURICE , ALAIN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1960
Commune de résidence
Saint-Pierre-d'Entremont
Nom, Prénom(s)
DESALMAND MYRIAM , ANDREE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1962
Commune de résidence
Arenthon
Nom, Prénom(s)
GEORGES GWENAELLE , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1985
Commune de résidence
Chalindrey
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
26/11/2003
Siret
45108634200016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, administration, gestion par location ou autrement de tous immeubles & biens immobiliers et plus spécialement l'acquisition d'un tènement immobilier sis à SAINT PIERRE D'ENTREMONT (Savoie)
Adresse
Châlet du Cirque de Saint-Même
73670 , Saint-Pierre-d'Entremont - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHALET DU CIRQUE DE SAINT-MEME
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6540
Date d'ajout
07/04/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 01/03/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
08/03/2021
Description
Dissolution à compter du 31/12/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/12/2020, liquidateur : DESALMAND Myriam Andrée, siège de la liquidation : 825 Route de Reignier 74800 Arenthon, parution de la publicité légale : Le Journal du Bâtiment et Travaux Publics en date du 31/12/2020
Numéro d'observation
4464
Date d'ajout
08/03/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 31/12/2020 sans disparition de la personne morale
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).