Entreprise : AV HABITAT - SIREN 451 021 471
Identité
(Entreprise radiée le 15/12/2023)
Dénomination
AV HABITAT
SIREN (siège)
451 021 471
Date d'immatriculation au RNE
19/05/2011
Date de fin de la personne morale
18/05/2016
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
44613000 EUR
Adresse du siège
50 CRS DE L'ILE SEGUIN 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
KLING DIDIER
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1949
Commune de résidence
Paris 8e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
DAVID DIDIER
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1959
Commune de résidence
Ivry-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
CHOLLET FLORIAN
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1977
Commune de résidence
Suresnes
Nom, Prénom(s)
KONTZ PATRICK
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1955
Commune de résidence
Biscarrosse
Nom, Prénom(s)
SENANEDSCH ALAIN
Qualité
Président du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1949
Commune de résidence
Garches
Nom, Prénom(s)
CAYROL JEAN-LOUIS
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1947
Commune de résidence
Paris 17e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
BENITO BERNARD
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1956
Commune de résidence
Cergy
Nom, Prénom(s)
SOUESME ANDRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1958
Commune de résidence
Paris 13e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
CERINI JACQUES
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1946
Commune de résidence
Paris 15e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
MAULEN DOMINIQUE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1958
Commune de résidence
Paris 16e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
BERT MARIE
Nom d'usage
BLANC
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1950
Commune de résidence
Versailles
Nom, Prénom(s)
SPACZYNSKI LYDIE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1969
Commune de résidence
Saint-Jean-de-Fos
Nom, Prénom(s)
KLINGER JEAN-LUC
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1958
Commune de résidence
Bordères-et-Lamensans
Dénomination
SCI MARCHILD
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Commune de résidence
Paris 3e Arrondissement
Dénomination
BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT FRANCE
Qualité
Liquidateur
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
06/11/2003
Siret
45102147100011
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
33 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE
75002 , PARIS 2 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 08/12/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
06/11/2003
Siret
45102147100037
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
activité(s) principale(s) de L'entreprise et activités exercées dans L'établissement : dans de cadre de L'article 31 bis du Cgi,L'acquisition et la gestion D'un patrimoine immobiliers constitue D'immeubles Locatifs neufs A usage D'habitation principale situes en France, pour les besoins de cette gestion, elle peut, dans les conditions légales et réglementaires : procéder A des travaux D'amélioration et, A titre accessoire, A des travaux D'agrandissement et de reconstruction, acquérir des équipements ou installations nécessaires A L'utilisation des immeubles, céder des éléments du patrimoine immobilier, dans les limites prévues par le décret 2003-74 du 28 janvier 2003 et sous réserve des dispositions de L'article précité du Cgi
Adresse
50 CRS DE L'ILE SEGUIN
92100 , BOULOGNE-BILLANCOURT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 21/03/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/06/2011
Siret
45102147100029
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
167 QUAI DE LA BATAILLE DE STALINGRAD
92130 , ISSY-LES-MOULINEAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
114694
Date d'ajout
15/12/2023
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 08/12/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
97846
Date d'ajout
27/10/2023
Description
Prorogation de l'immatriculation d'une durée de 1 an à compter du 30/11/2023 pour les besoins de la liquidation - article R 123-131 du code de commerce.
Numéro d'observation
103759
Date d'ajout
12/10/2022
Description
Prorogation de l'immatriculation d'une durée de 1 an à compter du 30/11/2022 pour les besoins de la liquidation - article R 123-131 du code de commerce.
Numéro d'observation
119544
Date d'ajout
30/11/2021
Description
Prorogation de l'immatriculation d'une durée de 1 an à compter du 30/11/2021 pour les besoins de la liquidation - article R 123-131 du code de commerce.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
23/04/2021
Description
Dissolution à compter du 30/11/2016 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/11/2016, liquidateur : BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT FRANCE, siège de la liquidation : 50 cours de l'Ile Seguin 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Numéro d'observation
64337
Date d'ajout
02/11/2020
Description
Prorogation de l'immatriculation d'une durée de 1 an à compter du 30/11/2020 pour les besoins de la liquidation - article R 123-131 du code de commerce.
Numéro d'observation
76612
Date d'ajout
23/12/2019
Description
Prorogation de l'immatriculation d'une durée de 1 an à compter du 30/11/2019 pour les besoins de la liquidation - article R 123-131 du code de commerce.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).