Entreprise : UFAST - SIREN 450 746 789
Identité
Dénomination
UFAST
SIREN (siège)
450 746 789
Date d'immatriculation au RNE
23/01/2009
Début d’activité
01/01/2011
Date de fin de la personne morale
09/02/2102
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Gestion de biens
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Étude construction commercialisation en france et a l'international de tous produits pour le nautisme. Commercialisation de tous services a destination des utilisateurs et des entreprises de nautisme du yachting et de la marine
Code APE
3011Z - Construction de navires et de structures flottantes
Capital social
500000 EUR
Adresse du siège
45 B BD GOUVION-SAINT-CYR 75017 PARIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PORT DU CORNIGUEL
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Fleury VIRGINIE
Nom d'usage
Monnier-Fleury
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1973
Commune de résidence
Carnac
Dénomination
AURAY ATLANTIQUE AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Auray
Établissements
Type d'établissement
Principal
Date début d’activité
01/01/2011
Siret
45074678900020
Code APE
3011Z - Construction de navires et de structures flottantes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Construction navale
Adresse
149 B AV DU CORNIGUEL
29000 , QUIMPER - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PORT DU CORNIGUEL
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/04/2023
Siret
45074678900046
Code APE
3011Z - Construction de navires et de structures flottantes
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Construction de navires et de structures flottantes
Adresse
45 BD GOUVION-SAINT-CYR
75017 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/11/2003
Siret
45074678900012
Code APE
4764Z - Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
Nature de l'établissement
Activité principale
Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
Adresse
13 CRS LOUIS DE CHAZELLES
56100 , LORIENT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/04/2023
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2011
Siret
45074678900038
Code APE
3011Z - Construction de navires et de structures flottantes
Nature de l'établissement
Activité principale
Construction de navires et de structures flottantes
Adresse
1 RUE DES DARDANELLES
75017 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10106
Date d'ajout
06/09/2024
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 05/09/2024 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 08/09/2024, soit jusqu'au 08/03/2025
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2011B0685620
Date d'ajout
05/09/2024
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 05/09/2024 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 08/09/2024, soit jusqu'au 08/03/2025
Numéro d'observation
3267
Date d'ajout
11/03/2024
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 08/03/2024 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P202400753 date de cessation des paiements le 12/02/2024, et a désigné juge commissaire : M. Yvon Donval, juge commissaire suppléant : M. Patrick Renouard, administrateur : Selarl ajassocies en la personne de me maxime lebreton 90 boulevard Flandrin 75116 Paris, , avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SELARL FIDES en la personne de Me Bernard Corre 5 rue de Palestro 75002 Paris, , et a ouvert une période d'observation expirant le 08/09/2024, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
2011B0685618
Date d'ajout
08/03/2024
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 08/03/2024 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P202400753 date de cessation des paiements le 12/02/2024, et a désigné juge commissaire : M. Yvon Donval, juge commissaire suppléant : M. Patrick Renouard, administrateur : Selarl ajassocies en la personne de me maxime lebreton 90 boulevard Flandrin 75116 Paris, , avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SELARL FIDES en la personne de Me Bernard Corre 5 rue de Palestro 75002 Paris, , et a ouvert une période d'observation expirant le 08/09/2024, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
4703
Date d'ajout
21/08/2015
Description
Transfert de l'établissement principal à compter du 30/04/2015 : Ancienne adresse : 1 rue des Dardelles 75017 Paris; Nouvelle adresse 149bis avenue du Corniguel 29000 Quimper. L'établissement secondaire de Quimper devient établissement principal
Numéro d'observation
4395
Date d'ajout
30/07/2015
Description
Transformation de la société : Ancienne forme : Société à responsabilité limitée (SARL) - Nouvelle forme : Société par actions simplifiée (SAS) (notification du GTC de Paris)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).