Entreprise : SCI ALFORT RN.6 - SIREN 450 581 541
Identité
Dénomination
SCI ALFORT RN.6
SIREN (siège)
450 581 541
Date d'immatriculation au RNE
28/10/2003
Début d’activité
24/10/2003
Date de fin de la personne morale
27/10/2102
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Activité(S) principale(S) de l'entreprise : l'acquisition de tous immeubles terrains ou droits immobiliers la prise de participation dans toutes sociétés ayant un objet civil et notamment l'acquisition d'un ensemble immobilier a maisons-Alfort (94700) 12 avé Cadiot et 23 et 31 rue Delaporte - la gestion de son patrimoine immobilier
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
4 AV PIERRE MENDES FRANCE 77186 NOISIEL FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
4-6
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BORIO EDDA , VALENTINA , GIUSEPPINA
Nom d'usage
MARANI-ARMAND
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1929
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
CALANDRONI DANIEL , ERNEST
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1943
Commune de résidence
Palaiseau
Nom, Prénom(s)
HAVARD MAXIME
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1938
Commune de résidence
Noisy-le-Grand
Nom, Prénom(s)
HAVARD PHILIPPE , GEORGES , ALBERT
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1966
Commune de résidence
Noisy le Grand
Nom, Prénom(s)
HAVARD CATHY , GILBERTE , LYDIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1972
Commune de résidence
Le Perreux-sur-Marne
Nom, Prénom(s)
MARANI VINCENT , MARIO
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1961
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
24/10/2003
Siret
45058154100023
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Activité(S) principale(S) de l'entreprise : l'acquisition de tous immeubles terrains ou droits immobiliers la prise de participation dans toutes sociétés ayant un objet civil et notamment l'acquisition d'un ensemble immobilier a maisons-Alfort (94700) 12 avé Cadiot et 23 et 31 rue Delaporte - la gestion de son patrimoine immobilier
Autres Activités
Activité(S) principale(S) de l'entreprise : l'acquisition de tous immeubles terrains ou droits immobiliers la prise de participation dans toutes sociétés ayant un objet civil et notamment l'acquisition d'un ensemble immobilier a maisons-Alfort (94700) 12 avé Cadiot et 23 et 31 rue Delaporte - la gestion de son patrimoine immobilier
Adresse
4 AV PIERRE MENDES FRANCE
77186 , NOISIEL - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
4-6
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/06/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
24/10/2003
Siret
45058154100015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
42 RUE DE PICPUS
75012 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2003D0487414
Date d'ajout
15/03/2022
Description
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE Meaux SOUS LE NUMERO 2022D289
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
14/03/2022
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).