Entreprise : SCI LES CHENES - SIREN 450 280 136
Identité
(Entreprise radiée le 16/12/2020)
Dénomination
SCI LES CHENES
SIREN (siège)
450 280 136
Date d'immatriculation au RNE
21/11/2007
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
LES BURELLES 01290 CROTTET FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHEVALIER GEORGES , PHILIBERT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1944
Commune de résidence
Crottet
Nom, Prénom(s)
CHEVALIER LAURENT , JACQUES
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1968
Commune de résidence
Saint-Cyr-au-mont d'or
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 03/10/2016
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/10/2007
Siret
45028013600026
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
LES BURELLES
01290 , CROTTET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/10/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/2003
Siret
45028013600018
Code APE
702C
Adresse
246 CRS LAFAYETTE
69003 , LYON 3EME - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
17404
Date d'ajout
16/12/2020
Description
Radiation d'office du RCS le 16/12/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10528
Date d'ajout
02/11/2016
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 03/10/2016 Liquidateur : CHEVALIER Laurent, Jacques Le siège de la liquidation est fixé à : les Burelles - Villa l'Olivier 01290 Crottet Journal d'annonces légales : Le Courrier Economie en date du 20/10/2016
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).