Entreprise : SOLEC - SIREN 450 216 452
Identité
(Entreprise radiée le 18/02/2022)
Dénomination
SOLEC
SIREN (siège)
450 216 452
Date d'immatriculation au RNE
02/10/2003
Date de fin de la personne morale
01/10/2102
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
100 EUR
Adresse du siège
LD LE MOULIN PRE 63350 MARINGUES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEJCZYK PHILIPPE , ROGER , FRANCOIS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1956
Commune de résidence
ST DENIS COMBARNAZAT
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/03/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/2003
Siret
45021645200018
Code APE
743B
Adresse
14 RUE DU PONT DE MORGE
63350 , MARINGUES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 08/12/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/10/2003
Siret
45021645200026
Code APE
7120B - Analyses, essais et inspections techniques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Diagnostic en bâtiment (recherche amiante plomb;loi carrez termites) et conseils
Adresse
LD le Moulin Pré
63350 , Maringues - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
18/02/2022
Description
Dissolution à compter du 08/12/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 08/12/2021, liquidateur : LEJCZYK Philippe Roger François, siège de la liquidation : 9 moulin pré 63350 Maringues, parution de la publicité légale : L'Auvergne agricole paru le 16/12/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3270
Date d'ajout
18/02/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 08/12/2021
Numéro d'observation
7650
Date d'ajout
24/09/2012
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 09/08/2012
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Thiers ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Clermont-Ferrand décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).