Entreprise : SCI FLORENT - SIREN 450 166 905
Identité
Dénomination
SCI FLORENT
SIREN (siège)
450 166 905
Date d'immatriculation au RNE
12/12/2008
Début d’activité
01/11/2003
Date de fin de la personne morale
11/12/2102
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Acquisition, propriété, administration par bail ou autrement de tous biens immobiliers.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
3000 EUR
Adresse du siège
21 RUE DU PUITS NOBLOT 89600 CHEU FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
POUPEAU LAURENT , BERNARD
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1966
Commune de résidence
Saint-Martin-Osmonville
Nom, Prénom(s)
CHAUZY CHRISTINE , LOUISE
Nom d'usage
POUPEAU
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1962
Commune de résidence
Charbuy
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/11/2003
Siret
45016690500015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
21 RUE DU PUITS NOBLOT
89600 , CHEU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: Cette entreprise était précédemment inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Joigny. Par suite de la suppression de ce dernier elle se trouve rattachée au Greffe du Tribunal de Commerce de Sens par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, à compter du 01 janvier 2009.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
12/12/2008
Description
: Transfert du siège & de l'établissement principal de 21 rue du Puits Noblot 89600 CHEU à 3 Impasse de la Grange Brûlée 89110 CHASSY à compter du 22.11.2008. Publicité de transfert : l'yonne républicaine du 10.12.2008.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
12/12/2008
Description
: Dépôt de l'acte de transfert du siège social au greffe de Joigny effectué le 12.12.2008. Statuts constitutifs déposés au greffe du tribunal de commerce d'Auxerre.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).