Entreprise : LES HAUTS DE LA SCIE - SIREN 450 162 466
Identité
(Entreprise radiée le 02/04/2024)
Dénomination
LES HAUTS DE LA SCIE
SIREN (siège)
450 162 466
Date d'immatriculation au RNE
01/10/2003
Date de fin de la personne morale
30/09/2102
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
200 EUR
Adresse du siège
28 RUE FRANCOIS CAVELIER 76890 SAINT-DENIS-SUR-SCIE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LECLERC CECILE , ELISE , GISELE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1969
Commune de résidence
Saint-Denis-Sur-Scie
Nom, Prénom(s)
MAUGER DANIEL , MARIE , ALBERT , LOUIS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1946
Commune de résidence
Saint-Denis-Sur-Scie
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/04/2024
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
13/09/2003
Siret
45016246600012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Achat, prise à bail, gestion, mise en valeur de tous immeubles, mise à disposition gratuite pour les associés des immeubles sociaux
Adresse
28 RUE FRANCOIS CAVELIER
76890 , SAINT-DENIS-SUR-SCIE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1657
Date d'ajout
02/04/2024
Description
Radiation d'office du RCS de Dieppe le 02/04/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1281
Date d'ajout
05/06/2015
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 25/06/2015 Liquidateur : MAUGER Daniel, Marie, Albert, Louis Le siège de la liquidation est fixé à : 28 rue François Cavelier 76890 Saint-Denis-sur-Scie Journal d'annonces légales : Le Courrier Cauchois en date du 05/06/2015
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).