Entreprise : SLEEPINNOV TECHNOLOGY - SIREN 449 900 604
Identité
Dénomination
SLEEPINNOV TECHNOLOGY
SIREN (siège)
449 900 604
Date d'immatriculation au RNE
04/09/2003
Début d’activité
01/09/2003
Date de fin de la personne morale
03/09/2102
Date de clôture
31/03
Date de la première clôture
31/03/2005
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Développement, vente, distribution de produits, appareils et programmes informatiques à usage médical ou périphériques. Conseil, assistance, expertise et ingénierie en matière technique et médicale.
Code APE
4774Z - Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé
Capital social
646947 EUR
Adresse du siège
340 RUE DE L’EYGALA 38430 MOIRANS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE CENTRE'ALP
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ARGOD JEROME , FREDERIC , FRANCOIS , SYLVAIN
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1973
Commune de résidence
Meyrieu-les-Étangs
Nom, Prénom(s)
LAMBERSEND STEPHANE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1968
Commune de résidence
Coublevie
Dénomination
LBO EXPERTS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Coublevie
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/09/2003
Siret
44990060400033
Nom commercial
SLEEPINNOV TECHNOLOGY
Enseigne
SleepInnov Technology
Code APE
4774Z - Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Développement, vente, distribution de produits, appareils et programmes informatiques à usage médical ou périphériques. Conseil, assistance, expertise et ingénierie en matière technique et médicale.
Adresse
340 RUE DE L’EYGALA
38430 , MOIRANS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE CENTRE'ALP
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/10/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/2003
Siret
44990060400017
Code APE
523C
Adresse
196 RUE DU ROCHER DE LORZIER
38430 , MOIRANS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CENTRE D'AFFAIRES
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/05/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/2007
Siret
44990060400025
Enseigne
SLEEPINNOV TECHNOLOGY
Code APE
4774Z - Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé
Activité principale
Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé
Adresse
170 RUE CHATAGNON
38430 , MOIRANS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F21/026103
Date d'ajout
21/09/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 21/09/2021 prononçant la Conversion du Redressement Judiciaire en Liquidation Judiciaire - Liquidateur judiciaire : SELARL BERTHELOT prise en la personne de Me MASSELON 16 rue Général Mangin 38100 Grenoble - Date de cessation des paiements : 03/05/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/021567
Date d'ajout
29/07/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 29/07/2021 prononçant le jugement d'adoption de plan de cession au profit de société L3 HOLDING au capital de 2 720 440 euros dont le siège social est situé 69 bis rue de Malacombe Le Parc des Alpes ZAC de Chesnes la Noirée 38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER (819 550 047 RCS VIENNE).
Numéro d'observation
F21/015332
Date d'ajout
01/06/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 01/06/2021 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Mandataire judiciaire : SELARL BERTHELOT prise en la personne de Me MASSELON 16 rue Général Mangin 38100 Grenoble, Administrateur judiciaire : SELARL AJUP représentée par Mes Marc CHAPON et Vincent ROUSSEAU 5 place Robert Schuman 38000 Grenoble mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 03/05/2021
Numéro d'observation
F16/007213
Date d'ajout
09/05/2016
Description
Transfert du siège social et du principal établissement du 170 Rue Chatagnon 38430 MOIRANS au 340 Rue de l'Eygala - Zone Centre'Alp 38430 MOIRANS à compter du 02/05/2016
Numéro d'observation
F07/013190
Date d'ajout
26/10/2007
Description
Transfert du siège social et du principal établissement de 196 Rue Rocher de Lorzier - Centre d'affaire 38430 MOIRANS à 170 Rue Chatagnon 38430 MOIRANS à compter du 01.10.2007.
Numéro d'observation
F06/011766
Date d'ajout
28/09/2006
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).