Entreprise : IMMOBILIERE & FINANCIERE D'AMENAGEMENT - SIREN 449 844 927
Identité
Dénomination
IMMOBILIERE & FINANCIERE D'AMENAGEMENT
Sigle
IFA
SIREN (siège)
449 844 927
Date d'immatriculation au RNE
03/09/2003
Début d’activité
02/07/2003
Date de fin de la personne morale
02/09/2102
Date de clôture
28/02
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Toutes activités immobilières et notamment : L'achat, la vente, l'échange, la division, les lotissements de tous terrains bâtis ou à bâtir, la promotion et la construction de tous programmes immobiliers.
Code APE
4110A - Promotion immobilière de logements
Capital social
20000 EUR
Adresse du siège
61 RUE DU MARECHAL FOCH 76210 GRUCHET-LE-VALASSE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BELLANGER ALAIN , GEORGES , BERNARD
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1952
Commune de résidence
Saint-Aubin-Routot
Nom, Prénom(s)
LECOQ MATTHIEU , MARC , JEAN-GUY
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1979
Commune de résidence
Saint-Maurice d'Etelan
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/07/2003
Siret
44984492700011
Code APE
4110A - Promotion immobilière de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Toutes activités immobilières et notamment : L'achat, la vente, l'échange, la division, les lotissements de tous terrains bâtis ou à bâtir, la promotion et la construction de tous programmes immobiliers.
Adresse
61 RUE DU MARECHAL FOCH
76210 , GRUCHET-LE-VALASSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1292
Date d'ajout
25/03/2010
Description
Modification de la date de clôture de l'exercice social à compter du 27/02/2010 Ancienne : 30/06 Nouvelle : 28/02 Dissolution amiable de la société à compter du 28/02/2010 Liquidateur : LECOQ Matthieu Marc Jean-Guy demeurant 36 rue du Village 76330 Saint Maurice d'Etelan et BELLANGER Alain Georges Bernard demeurant 3 bis Chemin de la Cure 76430 Saint Aubin Routot Le siège de la liquidation est fixé au 61 rue Maréchal Foch 76210 Gruchet le Valasse Journal d'annonces légales : union agricole du 25/03/2010 actes déposés le 25/03/2010
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2076
Date d'ajout
15/05/2006
Description
Capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social CONTNUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL - ACTES DEPOSES LE 09/05/2006 - UNION AGRICOLE DU 11/05/2006 Date d'effet : 21/04/2006
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).