Entreprise : CAISSE CREDIT MUTUEL MONTCEAU BOIS VERNE - SIREN 449 818 798
Identité
(Entreprise radiée le 04/08/2017)
Dénomination
CAISSE CREDIT MUTUEL MONTCEAU BOIS VERNE
SIREN (siège)
449 818 798
Date d'immatriculation au RNE
25/08/2003
Date de fin de la personne morale
24/08/2102
Forme juridique
Caisse locale de crédit mutuel
Capital minimum
120 EUR
Adresse du siège
1 RUE DE LA COUDRAIE 71300 MONTCEAU-LES-MINES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE BOIS DU VERNE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BEAUDOT COLETTE
Nom d'usage
VENOT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1958
Commune de résidence
ST BERAIN SOUS SANVIGNES
Nom, Prénom(s)
BAILLY JEAN , PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1956
Commune de résidence
SAINT VALLIER
Nom, Prénom(s)
PICHARD EMMANUEL
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1973
Commune de résidence
SANVIGNES LES MINES
Nom, Prénom(s)
AUBIN ELISABETH
Nom d'usage
BERTOUX
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1957
Commune de résidence
MONTCEAU LES MINES
Nom, Prénom(s)
VACHER CHRISTOPHE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1975
Commune de résidence
SAINT VALLIER
Nom, Prénom(s)
BRELAU SYLVIE
Qualité
Président du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1962
Commune de résidence
SANVIGNES LES MINES
Nom, Prénom(s)
FOREST MARIE-ROSE
Nom d'usage
BLETRY
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1958
Commune de résidence
BLANZY
Nom, Prénom(s)
MARCEAU HUBERT , JEAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1950
Commune de résidence
Montceau-les-Mines
Nom, Prénom(s)
SCHAFFER DIDIER
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1962
Commune de résidence
Saint-Vallier
Nom, Prénom(s)
BADEY ALINE
Nom d'usage
JEANNIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1953
Commune de résidence
LA TAGNIERE
Nom, Prénom(s)
FICHET EMILE , NOEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1962
Commune de résidence
Saint-Berain-Sous-Sanvignes
Nom, Prénom(s)
MALOT JEAN-PAUL
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1950
Commune de résidence
BLANZY
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/06/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/07/2003
Siret
44981879800018
Nom commercial
CREDIT MUTUEL DE MONTCEAU BOIS DU VERNE
Code APE
6419Z - Autres intermédiations monétaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Opérations bancaires et annexes prévues par la loi, telles que toutes opérations d'assurance Toutes activités de courtage d'assurance et plus généralement toutes activités d'intermédiation en assurance. Prestations de services d'investissement au sens du titre 3 du livre V du code monétaire et financier
Adresse
1 RUE 1 rue de la Coudraie
71300 , Montceau-les-Mines - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
le Bois du Verne
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3870
Date d'ajout
04/08/2017
Description
Radiation du RCS le 04/08/2017 avec effet au 17/06/2017 Fusion absorption par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MONTCEAU LES MINES, 17 rue Carnot 1300 Montceau les Mines - 325 185 387 rcs Chalon sur Saone
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce du Creusot ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Chalon-sur-Saône décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
*** NUMERO D'IMMATRICULATION AU REGISTRE DES INTERMEDIAIRES EN ASSURANCE*** - O R I A S : 07 003 758
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
MONTANT MINIMUM : 120 EUROS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).