Entreprise : FUMEL TECHNOLOGIE - SIREN 449 729 540
Identité
Dénomination
FUMEL TECHNOLOGIE
SIREN (siège)
449 729 540
Date d'immatriculation au RNE
20/08/2003
Date de fin de la personne morale
19/08/2102
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
350000 EUR
Adresse du siège
1 AV DE L USINE 47500 FUMEL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TUDEL MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
SEGALA GEORGETTE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1950
Commune de résidence
Toulouse
Dénomination
EXCO D'AGRAIN ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Toulouse
Dénomination
ROYCONSULT
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Agen
Dénomination
SYGNATURES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Toulouse
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/05/2008
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
25/08/2003
Siret
44972954000012
Code APE
3511Z - Production d'électricité
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Exploitation d'un barrage hydroélectrique, toutes prestations de services aux filiales et au tiers, l'animation, le conseil, la gestion et l'ingénierie financière dans tous les secteurs industriels, notamment la fonderie.
Adresse
1 AV 1 avenue de l'Usine
47500 , Fumel - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Villeneuve sur Lot ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Agen. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Agen décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
756
Date d'ajout
21/05/2008
Description
EN DATE DU 16.05.08 JUGEMENT PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE FUMEL TECHNOLOGIE. A CONFIRME SOPHIE BRUNET AMAN COMME JUGE COMMISSAIRE. A NOMME LA SCP ODILE STUTZ, 74 RUE DE GRELOT 47300 VILLENEUVE SUR LOT EN QUALITE DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR.
Numéro d'observation
308
Date d'ajout
20/02/2007
Description
En date du 16/02/2007, le tribunal de commerce de Villeneuve / Lot a prononcé l'extension de la procédure de redressement judiciaire ouverte sur "Fumel technologie" (sas) à fonderie automotive aquitaine sas
Numéro d'observation
307
Date d'ajout
20/02/2007
Description
En date du 16/02/2007, jugement autorisant la poursuite de l'activité Pour une durée de un mois À compter du 16/02/2007
Numéro d'observation
96
Date d'ajout
24/01/2007
Description
En date du 19/01/2007, jugement autorisant la poursuite de l'activité Pour une durée de un mois À compter du 19/01/2007
Numéro d'observation
2011
Date d'ajout
24/11/2006
Description
En date du 17/11/2006, jugement autorisant la poursuite de l'activité Pour une durée de deux mois À compter du 17/11/2006
Numéro d'observation
1684
Date d'ajout
09/10/2006
Description
Jugement du 06.10.06 Administrateurs : Maître Philippe Jeannerot, 7 rue Jean Mermoz 78000 Versailles Maître j Jacques Savenier, 10 croix blanche 81000 Albi Représentant des créanciers : Maître o Stutz, membre de la Scp Guguen Stutz 22 bd st-Cyr 47300 Villeneuve-sur-Lot Juge commissaire : Mme Sophie brunet aman Juge commissaire suppléant : M Denis Savy Date de cessations de paiements : 05.10.06 Ouvre une période d'Obsertion et autorisé la poursuite d'activité jusqu'au 17.11.06
Numéro d'observation
1494
Date d'ajout
12/09/2006
Description
Modification relative aux personnes dirigeants et non dirigeantes à compter du 27/07/2006 : Partant : Sa Revirex, commissaire aux comptes titulaire Partant : Bordier pierré jean, directeur général Nouveau : Sa Sygnatures représentée par couronne Georges, commissaire aux comptes titulaire Modifié : Tudel Michel, commissaire aux comptes suppléant La vie économique du 09.08.06
Numéro d'observation
2150
Date d'ajout
13/12/2005
Description
Modification de(s) commissaires aux comptes Par assemblée en date du 08.11.05 la société Exco D'agrain et associés, 110 avenue de Lespinet 31400 Toulouse Représentée par m pierré d'agrain et mme Georgette Ségala, 110 avenue de Lespinet 31400 Toulouse Ont été nommés respectivement en qualité de co commissaires aux comptes titulaire et suppléant. Courrier français du 18.11.05 Date d'effet : 08/11/2005
Numéro d'observation
1059
Date d'ajout
27/05/2005
Description
Augmentation du capital Par assemblée en date du 31.03.05 et d'une décision de la présidente du 15.04.05 le capital a été augmenté de 200 000 euros pour le porter de 150 000 euros à 350 000 euros. Courrier français du 20.05.05 Date d'effet : 15/04/2005
Numéro d'observation
29
Date d'ajout
10/01/2005
Description
Modification de l'objet social et/ou de l' activité Par assemblée en date du 29.12.04 il a été décidé de modifier l'objet social, en supprimant les activités de fabrication et vente de tous produits en fonte, en acier et autres métaux ou alliages destinés à l'industrie. Courrier français du 07.01.05 Date d'effet : 29/12/2004
Numéro d'observation
1784
Date d'ajout
30/11/2004
Description
Modification sur les dirigeants Par assemblée en date du 03.11.04 m Bernard Sallieres a démissionné de son mandat de directeur général et de toutes ses autres fonctions au sein de Fumel technologie. La dépêche du midi du 13.11.04 Date d'effet : 03/11/2004
Numéro d'observation
1768
Date d'ajout
29/11/2004
Description
Modification sur les dirigeants Par assemblée en date du 01.10.04, la société Royconsult, 17 cours Victor Hugo 47000 Agen Rcs n°447-902-503 Agen, représentée par son gérant m Alain Royer a été nommée en qualité de président, en remplacement de la société Bestart Financés et développement, représentée par son gérant m Sallieres Bernard. La dépêche du midi du 02.11.04 Date d'effet : 01/10/2004
Numéro d'observation
96
Date d'ajout
29/01/2004
Description
Par assemblée générale extraordinaire en date du 22.12.03, il a été décidé : - La nomination de la Ste Bestart financés et développement aux fonctions de président, en remplacement de Mr Bernard Sallieres qui devient directeur général - La nomination de Monsieur pierre bordier en qualité de 2eme directeur général La vie économique du 21.01.2004 Date d'effet : 22/12/2003
Numéro d'observation
1417
Date d'ajout
25/09/2003
Description
Mise en activité de la société fonds acquis suite au jugement du tribunal de commerce de Nanterre Ordonnant la cession du fonds de commerce et des actifs matériels et mobiliers de la société Sadefa (Rcs Nanterre) moyennant le prix de 2 euros Date d'effet : 28/08/2003
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).