Entreprise : SCI SAINT LEONARD - SIREN 449 676 832
Identité
(Entreprise radiée le 16/07/2021)
Dénomination
SCI SAINT LEONARD
SIREN (siège)
449 676 832
Date d'immatriculation au RNE
06/08/2003
Date de fin de la personne morale
05/08/2102
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
98000 EUR
Adresse du siège
LA GIRAUDIERE 72400 SAINT-AUBIN-DES-COUDRAIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RICHARD PATRICK
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1957
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
DOBENIK RICHARD
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1957
Commune de résidence
Saint-Aubin-des-Coudrais
Nom, Prénom(s)
AMAUDRIC DU CHAFFAUT SIBYLLE , MARIE-LOUISE
Nom d'usage
DOBENIK
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1957
Commune de résidence
Saint-Aubin-des-Coudrais
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/05/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/07/2003
Siret
44967683200016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition de tous biens mobiliers et immobiliers en pleine propriété par voie d'achat, d'échange, d'apport ou autrement, de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont la société est ou pourra devenir propriétaire ; Emprunt de tous fonds nécessaires à la réalisation de ces objets ; Souscription ou acquisition de toutes actions ou parts sociales, éventuellement, aliénation de ceux de ces biens devenus inutiles à la société au moyen de vente, échange ou apport en société.
Adresse
la Giraudiere
72400 , Saint-Aubin-des-Coudrais - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9345
Date d'ajout
09/07/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 27/05/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
09/02/2021
Description
Dissolution à compter du 21/01/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 21/01/2021, liquidateurs : RICHARD Patrick et DOBENIK Richard, siège de la liquidation : la Giraudiere 72400 Saint-Aubin-des-Coudrais, parution de la publicité légale : AGRI 72 en date du 12/02/2021
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Mamers ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce du Mans. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe du Mans décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).