Entreprise : SCI K. SAINT MICHEL - SIREN 449 082 296
Identité
(Entreprise radiée le 17/03/2021)
Dénomination
SCI K. SAINT MICHEL
SIREN (siège)
449 082 296
Date d'immatriculation au RNE
18/06/2003
Date de fin de la personne morale
17/06/2102
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1840 EUR
Adresse du siège
RUE SAINT MICHEL 59500 DOUAI FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RES SAINT MICHEL
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ARNAUD FLORENT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1986
Commune de résidence
Flines lez raches
Nom, Prénom(s)
GRANDSART GERALD
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1979
Commune de résidence
Douai
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/03/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
04/06/2003
Siret
44908229600012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, administration et exploitation par bail ou autre de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont la société pourrait devenir propriétaire par voie d'acquisition, d'apport d'échange ou autrement.
Adresse
RUE Résidence Saint-michel rue Saint-michel
59500 , Douai - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RES SAINT MICHEL
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2452
Date d'ajout
17/03/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 01/01/2020 sans disparition de la personne morale
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2453
Date d'ajout
17/03/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/05/2020
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
17/03/2021
Description
Dissolution à compter du 01/01/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 01/01/2020, liquidateur : GRANDSART Gérald, siège de la liquidation : Résidence Saint Michel Rue Saint-michel 59500 Douai, parution de la publicité légale : Terres et Territoires en date du 19/03/2021
Numéro d'observation
1748
Date d'ajout
30/03/2012
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/01/2012 : Partant : HUMBERT Stéphane, Gérant(e) Partant : WUILLAUME Vincent, Gérant(e) Partant : WICHLACZ Michel, Gérant(e) Nouveau : ARNAUD Florent, Gérant associé Modifié : GRANDSART Gérald, Gérant associé
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Ancien capital : 1380 euros nouveau capital : 1840 euros date d'effet : 03/08/2004 Mention en date du 05/04/12 : Rectification d'erreur matérielle depuis l'immatriculation Mr GRANDSART s'écrit ainsi et non GRANSART.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).