Entreprise : SOMADIM - SIREN 449 064 310
Identité
(Entreprise radiée le 19/10/2023)
Dénomination
SOMADIM
SIREN (siège)
449 064 310
Date d'immatriculation au RNE
23/06/2003
Date de fin de la personne morale
22/06/2102
Date de clôture
30/09
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
4 RUE DES ORPHELINES 77160 PROVINS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FERTE BENOIT
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1948
Commune de résidence
Provins
Nom, Prénom(s)
FERTE DOROTHEE , MARINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1982
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
FERTE PERRINE , HELENE
Nom d'usage
VIGNON
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1979
Commune de résidence
Provins
Nom, Prénom(s)
FERTE MARIE-SOLENE , CLEMENCE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1991
Commune de résidence
Paris
Dénomination
DONVILLE DISTRIBUTION
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Provins
Dénomination
ITM ENTREPRISES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
21/05/2003
Siret
44906431000013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
LA PROPRIETE, L'ADMINISTRATION ET L'EXPLOITATION PAR BAIL OU LOCATION DES BIENS IMMOBILIERS, CONCLUSION DE CONTRAT.
Adresse
4 RUE 4 Rue des Orphelines
77160 , Provins - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
20015
Date d'ajout
19/10/2023
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 18/09/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
13101
Date d'ajout
06/07/2023
Description
Cessation totale d'activité à compter du 30/06/2023 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
06/07/2023
Description
Dissolution à compter du 30/06/2023 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/06/2023, siège de la liquidation : 50 Rue SAINT THIBAULT 77160 Provins, parution de la publicité légale : La République de Seine-et-Marne paru le 10/07/2023
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Provins. Ce tribunal a été supprimé et rattaché au Tribunal de Commerce de Melun par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008,
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).