Entreprise : LE MOULIN - SIREN 449 008 747
Identité
Dénomination
LE MOULIN
SIREN (siège)
449 008 747
Date d'immatriculation au RNE
25/06/2003
Date de fin de la personne morale
24/06/2102
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
38000 EUR
Adresse du siège
21 BD ALBERT EINSTEIN 44300 NANTES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PECULIER ALAIN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1952
Commune de résidence
Nantes
Nom, Prénom(s)
BRANELLEC THIERRY , GASTON , MARIE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1959
Commune de résidence
Nantes
Nom, Prénom(s)
BERNARD LILIANE
Nom d'usage
FLOCH FLOC'H
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1948
Commune de résidence
Chaponost
Nom, Prénom(s)
FLOCH ROBERT
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1947
Commune de résidence
Chaponost
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/04/2016
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
17/06/2003
Siret
44900874700015
Nom commercial
LE MOULIN DES ROCHES
Enseigne
LE MOULIN DES ROCHES
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
prestations de services se rapportant a l'exploitation d'un ou plusieurs restaurants, brasseries, bars, traiteurs, organisation de séminaires et banquets, location a la journée de salles de réunion, acquisition ou prise a bail de tous locaux.
Adresse
21 BD 21 boulevard Einstein
44300 , Nantes - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
17/10/2018
Description
Clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 17/10/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
09/06/2016
Description
CESSION DE LA LICENCE 4 PAR LA SOCIETE LE MOULIN AU PROFIT DE M ET MME LUC MERCERON - LE 20.04.2016
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
14/10/2015
Description
Le Tribunal de Commerce de NANTES, a prononcé, en date du 14/10/2015, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro 2015-610, date de cessation des paiements le 31/08/2015, et a désigné liquidateur Maître DELAERE DE LA SCP DELAERE 20 rue Mercoeur 44000 NANTES, les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
29/04/2005
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à LA 1/2 du capital social, suite à décision du 29/04/2005.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
25/06/2003
Description
Observations concernant l'établissement situé 21 b oulevard Einstein 44300 Nantes : ORIGINE DU FONDS : CREATION ET ACHAT DE LA LICENCE IV DE M. DESMAS CHRISTOPHE - NON INSCRIT AU RCS PUBLICITE : NEANT
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).