Entreprise : SAINT RENE - SIREN 448 865 725
Identité
Dénomination
SAINT RENE
SIREN (siège)
448 865 725
Date d'immatriculation au RNE
06/06/2003
Début d’activité
09/05/2003
Date de fin de la personne morale
05/06/2102
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Activités principales de l’objet social
Acquisition, administration, gestion, exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
9004 BD Ambroise Croizat 59287 Guesnain FRANCE
Représentants
Dénomination
ETHAP
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Guesnain
Dénomination
VALEURS D'ENTREPRISE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Douai
Nom, Prénom(s)
ARCHIE Joel
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1961
Commune de résidence
Lesquin
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
09/05/2003
Siret
44886572500015
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Acquisition, administration et exploitation par bail, location ou autrement de tous les immeubles bâtis ou non bâtis dont la société pourrait devenir propriétaire.
Adresse
9004 BD Ambroise Croizat
59287 , Guesnain - FRANCE
Observations
Numéro d'observation
44
Date d'ajout
07/01/2014
Description
Modification relative aux associés à compter du 05/09/2013 : Partant : EMPLOI & HANDICAP - GRAND LILLE (ASS), Associé indéfiniment responsable Nouveau : VALEURS D'ENTREPRISE (ASS), Associé indéfiniment responsable
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
43
Date d'ajout
07/01/2014
Description
Modification relative aux associés à compter du 01/01/2009 : Partant : AID'HA (ASS), Associé indéfiniment responsable Nouveau : EMPLOI & HANDICAP - GRAND LILLE (ASS), Associé indéfiniment responsable
Numéro d'observation
42
Date d'ajout
07/01/2014
Description
Modification relative aux associés à compter du 22/09/2003 : Nouveau : HUET Pascal, Gérant Partant : HUTIN Didier Marie Jules, Gérant Nouveau : ETHAP (ASS), Associé indéfiniment responsable Nouveau : AID'HA (ASS), Associé indéfiniment responsable
Numéro d'observation
5106
Date d'ajout
28/11/2013
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 22/09/2013 : Partant : HUTIN Didier Marie Jules, Gérant Nouveau : HUET Pascal, Gérant
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).