Entreprise : LES POMMIERS - SIREN 448 650 788
Identité
Dénomination
LES POMMIERS
SIREN (siège)
448 650 788
Date d'immatriculation au RNE
04/06/2003
Début d’activité
12/05/2003
Date de fin de la personne morale
03/06/2102
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
L'acquisition d'un terrain et la mise en valeur de ce terrain pour l'édification d'un immeuble sis de pont Cano, 56760 Pénestin et l'exploitation par bail ou autrement de cette construction
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
2000 EUR
Adresse du siège
250 RUE DE BRANCELIN 56760 PENESTIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERNARD PHILIPPE , FRANCOIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1961
Commune de résidence
Pénestin
Nom, Prénom(s)
BIZEUL NADINE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1967
Commune de résidence
Pénestin
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
12/05/2003
Siret
44865078800020
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition d'un terrain et la mise en valeur de ce terrain pour l'édification d'un immeuble sis de pont Cano, 56760 Pénestin et l'exploitation par bail ou autrement de cette construction
Autres Activités
L'acquisition d'un terrain et la mise en valeur de ce terrain pour l'édification d'un immeuble sis de pont Cano, 56760 Pénestin et l'exploitation par bail ou autrement de cette construction
Adresse
250 RUE DE BRANCELIN
56760 , PENESTIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
12/05/2003
Siret
44865078800012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
7 IMP DES LANDES
56760 , PENESTIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1652
Date d'ajout
29/03/2012
Description
Transfert du siège social à compter du 01/01/2012 : Ancienne adresse : 7 IMPASSE DES LANDES, 56760 PENESTIN Nouvelle adresse : 250 rue de Brancelin 56760 Pénestin Transfert de l'établissement principal à compter du 01/01/2012 : Ancienne adresse : 7 IMPASSE DES LANDES, 56760 PENESTIN Nouvelle adresse : 250 rue de Brancelin 56760 Pénestin Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/01/2012 : Partant : CRUSSON Corinne Anne Denise, Co-Gérante Nouveau : BERNARD Philippe, François, Associé Société Civile Qualité exacte de Mme BIZEUL Nadine : Gérante associée, 250 rue de Brancelin, 56760 Pénestin
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).