Entreprise : CONDORCET PATRIMOINE - SIREN 448 624 569
Identité
Dénomination
CONDORCET PATRIMOINE
SIREN (siège)
448 624 569
Date d'immatriculation au RNE
31/08/2005
Début d’activité
01/06/2020
Date de fin de la personne morale
30/08/2102
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Gestion de biens
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Capital social
38000 EUR
Adresse du siège
5 RUE PARMENTIER 18570 LA CHAPELLE-SAINT-URSIN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Zone Industrielle de l'Orchidée
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ALVES JACQUELINE
Nom d'usage
CANTIN
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1973
Commune de résidence
Le Subdray
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/06/2020
Siret
44862456900043
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Adresse
5 RUE PARMENTIER
18570 , LA CHAPELLE-SAINT-URSIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
13/06/2005
Siret
44862456900027
Code APE
741G
Adresse
RUE PIERRE LATECOERE
18000 , BOURGES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ESP AEROPORT
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 13/06/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/05/2003
Siret
44862456900019
Code APE
741G
Adresse
414 RUE SAINT-HONORE
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
30/11/2020
Description
transfert du siège et de l'établissement principal de 12 rue du vernillet - zi de l'orchidée 18570 la chapelle st ursin à 5 rue parmentier 18570 la chapelle st ursin à compter du 01/06/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3667
Date d'ajout
14/09/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/06/2010 : Partant : GENTILI Jean-Pierre, Commissaire aux comptes suppléant Partant : DUBRAY Dominique, Commissaire aux comptes titulaire
Numéro d'observation
2094
Date d'ajout
14/05/2007
Description
SUIVANT ACTE SSP EN DATE DU 28.03.07 A COMPTER DU 07.02.07 ACQUIERT PAR ACHAT DE MAITRE AXEL PONROY ASSOCIE DE LA SCP PONROY AGISSANT EN QUALITE DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SAS JACQUES COEUR RCS BOURGES B 442 294 351 DESIGNE EN CETTE QUALITE PAR UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES EN DATE DU 19.01.07 ET AUTORISE A PROCEDER A CETTE CESSION EN VERTU D'UNE ORDONNANCE DE MR COLOM JUGE COMMISSAIRE A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE EN DATE DU 07.02.07 UN FONDS DE COMMERCE DE CONSEIL EN PATRIMOINE PRECEDENT EXPLOITANT : SAS JACQUES COEUR RCS BOURGES B 442 294 351 PRIX : 25 000 EUROS ENTREE EN JOUISSANCE : 07.02.07 DATE DE DEBUT ACTIVITE : 07.02.07 OPPOSITIONS : SCP PONROY 40 BIS RUE MOYENNE 18000 BOURGES COURRIER FRANCAIS DU 20.04.07
Numéro d'observation
399
Date d'ajout
25/01/2007
Description
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 27.12.06 MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL A COMPTER DU 01/01/2007 : ANCIEN : CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE COURTIER EN VALEURS MOBILIERES ET PLACEMENTS FINANCIERS NOUVEAU : GESTION DE PATRIMOINE COURTAGE EN ASSURANCES TOUTES BRANCHES VALEURS MOBILIERES PLACEMENTS CREDITS INGENIERIE PATRIMONIALE ET JURIDIQUE CONSEIL EN INVESTISSEMENT FINANCIER ET IMMOBILIER RETRAITE PREVOYANCE LA GESTION L'ADMINISTRATION L'EXPLOITATION LA LOCATION COMME PRENEUR OU COMME BAILLEUR DE TOUS BIENS IMMOBILIERS MODIFICATION D'ACTIVITE DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL SITUE 12 RUE DU VERNILLET - ZONE INDUSTRIELLE DE L'ORCHIDEE 18570 LA CHAPELLE ST URSIN A COMPTER DU 01/01/2007 ANCIENNE : CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE COURTIER EN VALEURS MOBILIERES ET PLACEMENTS FINANCIERS NOUVELLE : CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE COURTIER EN VALEURS MOBILIERES ET PLACEMENTS FINANCIERS GESTION DE PATRIMOINE COURTAGE EN ASSURANCES TOUTES BRANCHES VALEURS MOBILIERES PLACEMENTS CREDITS INGENIERIE PATRIMONIALE ET JURIDIQUE LE CONSEIL EN INVESTISSEMENT FINANCIER ET DANS LES DOMAINES DE LA RETRAITE DE LA PREVOYANCE ET DU PLACEMENT TRANSFERT DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL A COMPTER DU 01/01/2007 : ANCIENNE ADRESSE : R PIERRE LATECOERE - ESP AEROPORT 18000 BOURGES NOUVELLE ADRESSE : 12 RUE DU VERNILLET - ZONE INDUSTRIELLE DE L'ORCHIDEE 18570 LA CHAPELLE ST URSIN TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL A COMPTER DU 01/01/2007 : ANCIENNE ADRESSE : ESPL AEROPORT ANGLE RUES PIERRES LATECOERE ET DIDIER DAURAT 18000 BOURGES NOUVELLE ADRESSE : 12 RUE DU VERNILLET - ZONE INDUSTRIELLE DE L'ORCHIDEE 18570 LA CHAPELLE ST URSIN INFORMATION AGRICOLE DU 19.01.07
Numéro d'observation
4462
Date d'ajout
18/10/2005
Description
Changement de président du conseil d'administration ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 02.05.05 A COMPTER DU 02.05.05 NOMINATION DE MELLE GILLERON VIRGINIE EN QUALITE DE PRESIDENTE EN REMPLACEMENT DE MR BERNIGAUD J MARC Date d'effet : 02/05/2005
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).