Entreprise : SCI CRICACEFI - SIREN 448 612 432
Identité
Dénomination
SCI CRICACEFI
SIREN (siège)
448 612 432
Date d'immatriculation au RNE
23/05/2003
Début d’activité
25/04/2003
Date de fin de la personne morale
22/05/2063
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Propriété, administration par bail ou location de tous biens immobiliers achetés, construits par la société ou qui lui seraient apportés
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
PELEBRE 81310 PARISOT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUCAS ISABELLE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1954
Commune de résidence
La tronche
Nom, Prénom(s)
MOREAU PHILIPPE , JEAN , NOEL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1963
Commune de résidence
Parisot
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
25/04/2003
Siret
44861243200030
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété, administration par bail ou location de tous biens immobiliers achetés, construits par la société ou qui lui seraient apportés
Autres Activités
Propriété, administration par bail ou location de tous biens immobiliers achetés, construits par la société ou qui lui seraient apportés
Adresse
PELEBRE
81310 , PARISOT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/12/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/04/2003
Siret
44861243200014
Code APE
702A
Adresse
SAINTE QUITTERIE
81800 , COUFFOULEUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/03/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/12/2005
Siret
44861243200022
Code APE
6820A - Location de logements
Activité principale
Location de logements
Adresse
CHE DU POIDS PUBLIC
81310 , PARISOT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1093
Date d'ajout
15/04/2015
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 25/03/2015 : Ancienne adresse : CHEMIN DU POIDS PUBLIC 81310 PARISOT Nouvelle adresse : Pélèbre 81310 Parisot Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 25/03/2015 : Partant : MOREAU Catherine Claude Pierrette, Associé indéfiniment responsable Nouveau : DUCAS Isabelle, Gérant, Associé indéfiniment responsable
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
44
Date d'ajout
06/01/2006
Description
Inscription modificative Mr Christophe bravo démissionné de ses fonctions de cogérant, Mr Philippe moreau demeuré seul gérant de la société. Le siège social est transféré de Couffouleux (81800) Sainte Quitterie, à Parisot (81310) Chemin du Poids public. Date d'effet : 02/12/2005
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).