Entreprise : SCI ROMAIN - SIREN 448 546 226
Identité
Dénomination
SCI ROMAIN
SIREN (siège)
448 546 226
Date d'immatriculation au RNE
16/05/2003
Début d’activité
31/12/2014
Date de fin de la personne morale
15/05/2102
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition, administration, gestion, location de biens immobiliers opérations diverses.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
16 CHE DE L’HERMITAGE 97430 LE TAMPON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GALLY LAURENT , JULIEN , MARCEL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1974
Commune de résidence
Le tampon
Nom, Prénom(s)
TANTZY PERIASSAMY MARIE , LOUISIANE
Nom d'usage
GALLY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1972
Commune de résidence
Le tampon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
31/12/2014
Siret
44854622600029
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, administration, gestion, location de biens immobiliers opérations diverses.
Autres Activités
Acquisition, administration, gestion, location de biens immobiliers opérations diverses.
Adresse
16 CHE DE L’HERMITAGE
97430 , LE TAMPON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/2003
Siret
44854622600011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
488 RUE HUBERT DELISLE
97430 , LE TAMPON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
507
Date d'ajout
19/02/2015
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/01/2015 : Nouveau : GALLY Marie, Louisiane, Associé indéfiniment responsable Changement de qualité : GALLY Laurent, Julien, Marcel, Gérant devient Gérant, Associé indéfiniment responsable Transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 01/01/2015 : Ancienne adresse : 488 RUE HUBERT DELISLE 97430 LE TAMPON Nouvelle adresse : 16 chemin Hermitage 97430 Le tampon
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).