Entreprise : SEBD - SIREN 448 535 484
Identité
(Entreprise radiée le 15/02/2024)
Dénomination
SEBD
SIREN (siège)
448 535 484
Date d'immatriculation au RNE
03/07/2003
Date de fin de la personne morale
02/07/2102
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1300 EUR
Adresse du siège
4 LES SABLES 97427 L'ETANG SALE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DOUANIER EMMANUELLE , MARIE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1996
Commune de résidence
L'Étang-Salé
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/11/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
04/04/2003
Siret
44853548400019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition par voie d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, l'aménagement, l'administration et la location de tous biens et droits immobiliers.
Adresse
4 LES SABLES
97427 , L'ETANG SALE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
37
Date d'ajout
15/02/2024
Description
Radiation d'office - art. R 123-136 du code de commerce (à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de la mention de cessation d'activité, la société est radiée d'office).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
35
Date d'ajout
15/11/2023
Description
Mention d'office : cessation d'activité - art. R123-125 du code de commerce (LRAR revenue NPAI).
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
10/12/2020
Description
Dissolution à compter du 12-11-2020, journal publicateur : LE QUOTIDIEN DE LA REUNION du : 21-11-2020, adresse de liquidation : au domicile du liquidateur
Numéro d'observation
2349
Date d'ajout
25/06/2015
Description
Modification relative aux associés à compter du 31/12/2014 : Partant : DOUANIER Emmanuelle, Associé indéfiniment responsable Nouveau : S.E.B.D SARL (SARL) représentée par DOUANIER Jean Bertrand, Associé indéfiniment responsable
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).