Entreprise : 2LCS - SIREN 448 511 196
Identité
Dénomination
2LCS
SIREN (siège)
448 511 196
Date d'immatriculation au RNE
13/05/2003
Début d’activité
06/05/2003
Date de fin de la personne morale
12/05/2102
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2003
Nature de l'entreprise
Libérale non règlementée, Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Toutes activités de surveillance et gardiennage et sécurité privée des biens et des personnes par tous moyens physiques et électroniques.
Code APE
8020Z - Activités liées aux systèmes de sécurité
Capital social
7500 EUR
Adresse du siège
45 ALL DU MENS 69100 VILLEURBANNE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC D'ACTIVITE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CASTELLANO LAURENT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1973
Commune de résidence
Lyon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
06/05/2003
Siret
44851119600025
Nom commercial
OLSI
Code APE
8020Z - Activités liées aux systèmes de sécurité
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée, Commerciale
Activité principale
Toutes activités de surveillance et gardiennage et sécurité privée des biens et des personnes par tous moyens physiques et électroniques.
Autres Activités
Toutes activités de surveillance et gardiennage et sécurité privée des biens et des personnes par tous moyens physiques et électroniques.
Adresse
45 ALL DU MENS
69100 , VILLEURBANNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC D'ACTIVITE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/06/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
06/05/2003
Siret
44851119600017
Enseigne
OLSI
Code APE
746Z
Adresse
2 T RUE PROFESSEUR CALMETTE
69008 , LYON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F22/015548
Date d'ajout
10/02/2022
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 10/02/2022 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F22/015579
Date d'ajout
10/02/2022
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 10/02/2022 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F20/013514
Date d'ajout
27/02/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 27/02/2020 prononçant la conversion en liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : La SELARL JEROME ALLAIS représentée par Maître Jérôme ALLAIS 90 rue Paul Bert 69003 Lyon
Numéro d'observation
F19/066478
Date d'ajout
26/11/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 26/11/2019 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Mandataire Judiciaire : La SELARL JEROME ALLAIS représentée par Maître Jérôme ALLAIS 90 rue Paul Bert 69003 Lyon, Administrateur judiciaire : La SELARL AJ UP représentée par Maître Olivier BUISINE ou Maître Eric ETIENNE-MARTIN, administrateurs judiciaires 107 rue Servient 69003 Lyon mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 01/08/2019
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).