Entreprise : NICOLAS HERNOUT AVOCAT - SIREN 448 376 319
Identité
Dénomination
NICOLAS HERNOUT AVOCAT
SIREN (siège)
448 376 319
Date d'immatriculation au RNE
19/09/2007
Date de fin de la personne morale
18/09/2053
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2007
Nature de l'entreprise
Libérale non règlementée
Forme juridique
SELARL, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée
Capital social
7500 EUR
Adresse du siège
40 RUE DU MARECHAL FOCH 59100 ROUBAIX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HERNOUT NICOLAS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1961
Commune de résidence
Roubaix
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/10/2010
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
13/09/2010
Siret
44837631900035
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités juridiques
Adresse
40 RUE DU MARECHAL FOCH
59100 , ROUBAIX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 17/07/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/2003
Siret
44837631900019
Code APE
741A
Adresse
150 BD DE TURIN
59777 , LILLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
TOUR CREDIT LYONNAIS
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 13/09/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/07/2007
Siret
44837631900027
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités juridiques
Adresse
865 AV DE LA REPUBLIQUE
59700 , MARCQ-EN-BAROEUL - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
867/867
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
30/01/2020
Description
Radiation d'office : Article R.123-129 du code de commerce par jugement du 10-01-2020 le Tribunal de Grande Instance de Lille a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
04/05/2017
Description
Jugement du Tribunal de grande instance de Lille en date du 07-04-2017 a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire fixant provisoirement au 10/02/2017 la date de cessation des paiements désignant Mme Sandrine PROVENSAL an qualité de Juge Commissaire titulaire et Mme Pauline MIMIAGUE en qualité de Juge Commissaire suppléant désignant Me Philippe MARTIN, ayant étude 58 av Guynemer 59700 Marcq en Baroeul, en qualité de liquidateur judiciaire.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
09/01/2014
Description
MISE EN SOMMEIL DE LA SOCIETE A COMPTER DU 13-09-2010
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
19/09/2007
Description
Date de début d'activité à l'origine : 1/04/2003
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
19/09/2007
Description
Cette société a transféré à dater du 17/7/2007 son siège social et principal établissement du 150 BOULEVARD DE TURIN TOUR CREDIT LYONNAIS 59777 EURALILLE (RCS LILLE 2003D245) Acte constitutif déposé au Greffe de LILLE le 25/4/2003 et publié dans la gazette de la région du nord du 7/2/2003 Transfert : Dépot au Greffe de Roubaix-Tourcoing le 19/9/2007 Publié dans le syndicat agricole du 3/8/2007
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).