Entreprise : HOLDING DMS - SIREN 448 219 204
Identité
Dénomination
HOLDING DMS
SIREN (siège)
448 219 204
Date d'immatriculation au RNE
20/02/2008
Début d’activité
25/07/2008
Date de fin de la personne morale
19/02/2107
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2008
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Activités principales de l’objet social
Prestations administratives, comptables, financières, informatiques, publicitaires, prises de partitipations.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
9150000 EUR
Adresse du siège
ALL Allée Du Parmelan - ZAC de la Bouvarde Atelier Mgm 74330 Epagny Metz-Tessy FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Metz-Tessy
Représentants
Nom, Prénom(s)
GIRAUD David , Louis , Joseph
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1969
Commune de résidence
Annecy
Nom, Prénom(s)
GALLEGO GILLES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1963
Commune de résidence
Genas
Nom, Prénom(s)
EMONARD DENIS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1964
Commune de résidence
Genas
Nom, Prénom(s)
FAIVRE THIERRY
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1968
Commune de résidence
Bourg-en-Bresse
Dénomination
LE KAB AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Oyonnax
Nom, Prénom(s)
ARAUJO DOS SANTOS Assucena
Nom d'usage
ARAUJO DOS SANTOS GIRAUD
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1976
Commune de résidence
Annecy
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
25/07/2008
Siret
44821920400030
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Prestations administratives, comptables, financières, informatiques, publicitaires, prises de partitipations.
Autres Activités
Prestations administratives, comptables, financières, informatiques, publicitaires, prises de partitipations.
Adresse
ALL Allée Du Parmelan - ZAC de la Bouvarde Atelier Mgm
74330 , Epagny Metz-Tessy - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Metz-Tessy
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/07/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/04/2003
Siret
44821920400014
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
648 RUE DES PRES CATON
74190 , PASSY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PAE DES PAYS DU MT BLANC
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/07/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2008
Siret
44821920400022
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
1 IMP DES MARAIS
74940 , ANNECY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PAE DES GLAISINS - BP 314
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance d'Annecy a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce d'Annecy créé à compter de cette date.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F08/005811
Date d'ajout
05/11/2008
Description
Suppression d'un établissement complémentaire SIS 1 IMPASSE DES MARAIS - PAE DES GLAISINS - BP 314 - 74943 ANNECY LE VIEUX CEDEX date d'effet : 25/07/2008
Numéro d'observation
F08/005810
Date d'ajout
05/11/2008
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal du greffe de BONNEVILLE vers le greffe d'ANNECY - ancienne adresse : 648 chemin des prés catons - PAE des pays du Mont-Blanc - 74190 PASSY - nouvelle adresse : Allée du Parmelan - ZAC de la Bouvarde - atelier MGM - 74370 METZ TESSY suite au PV des décisions de l'associé unique du 25/07/2008 et modifications des dirigeants : Co-commissaires aux comptes suppléants : * ancienne mention : M. Denis EMONARD et la SA AUDREX * nouvelle mention : M. Denis EMONARD et Mme Colette DESBIOLLE En raison de son ancien siège, la société HOLDING DMS était immatriculée au RCS de BONNEVILLE. En raison de son nouveau siège, elle sera immatriculée au RCS ANNECY date d'effet : 25/07/2008
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).