Entreprise : SCI LES ECURIES DE LA FORET - SIREN 448 083 527
Identité
(Entreprise radiée le 02/04/2020)
Dénomination
SCI LES ECURIES DE LA FORET
SIREN (siège)
448 083 527
Date d'immatriculation au RNE
04/04/2003
Date de fin de la personne morale
03/04/2102
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
20000 EUR
Adresse du siège
RTE DE VILLIERS AUX BOIS 52130 WASSY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MR ET MME FRANCOIS VITTE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOUZIN MARIE-FRANCOISE
Nom d'usage
VITTE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1952
Commune de résidence
Wassy
Nom, Prénom(s)
VITTE GUILLAUME , JEAN , PHILIPPE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1985
Commune de résidence
Valenciennes
Nom, Prénom(s)
VITTE JEREMIE , MICHEL , GERARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1979
Commune de résidence
Los Angeles
Nom, Prénom(s)
VITTE EMMANUEL , JEAN , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1981
Commune de résidence
Leforest
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
27/03/2003
Siret
44808352700011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition administration gestion de tous immeubles et toutes opérations financières s'y rattachant
Adresse
RTE Route de Villiers aux Bois
52130 , Wassy - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MR ET MME FRANCOIS VITTE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
780
Date d'ajout
02/04/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
27/02/2020
Description
Dissolution à compter du 31/12/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/12/2019, liquidateur : VITTE né(e) BOUZIN Marie-Françoise, siège de la liquidation : Route de Villiers aux Bois 52130 Wassy, parution de la publicité légale : L'Avenir Agricole en date du 28/02/2020
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).