Entreprise : SCI J.C.R. - SIREN 448 026 997
Identité
Dénomination
SCI J.C.R.
SIREN (siège)
448 026 997
Date d'immatriculation au RNE
07/04/2003
Début d’activité
01/03/2003
Date de fin de la personne morale
06/04/2102
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Location de logements
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
46000 EUR
Adresse du siège
21 RUE DU CHATEAU D'EAU 13200 ARLES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ARLES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CASTELLAS CLOE , MAGALIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1984
Commune de résidence
MAS THIBERT
Nom, Prénom(s)
CASTELLAS RICHARD , GEORGES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1955
Commune de résidence
MAS THIBERT
Nom, Prénom(s)
CASTELLAS JULINA , CAROLINE , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1980
Commune de résidence
MAS THIBERT
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/03/2003
Siret
44802699700016
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Location de logements
Autres Activités
Location de logements
Adresse
21 RUE DU CHATEAU D'EAU
13200 , ARLES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ARLES
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
5255
Date d'ajout
23/11/2011
Description
Mise en sommeil de la société à compter du 15/09/2011
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce d'Arles ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Tarascon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Tarascon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
2038
Date d'ajout
25/10/2005
Description
Changement de gérant MLLE CLOE CASTELLAS A ETE NOMMEE EN QUALITE DE GERANTE DE LA SOCIETE EN REMPLACEMENT DE M. RICHARD CASTELLAS, DEMISSIONNAIRE ; MISE A JOUR DE L'EXTRAIT DU REGISTRE DU COMMERCE AVEC MENTION DES ASSOCIES MLLE JULINA CASTELLAS ET MLLE CLOE CASTELLAS PV DEPOT LE 25/10/2005 N° 1012 - LES NOUVELLES PUBLICATIONS DU 14/10/2005 Date d'effet : 10/10/2005
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).