Entreprise : M.M. - SIREN 447 744 731
Identité
Dénomination
M.M.
SIREN (siège)
447 744 731
Date d'immatriculation au RNE
14/03/2003
Date de fin de la personne morale
13/03/2102
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
15 B RUE CAUCHOIX 95170 DEUIL-LA-BARRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MAGALHAES FERNANDO , MANUEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1962
Commune de résidence
Soisy-sous-Montmorency
Nom, Prénom(s)
MAGALHAES FERNANDO
Nom d'usage
MAGALHAES
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1962
Commune de résidence
SOISY-SOUS-MONTMORENCY
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/09/2008
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/2003
Siret
44774473100020
Nom commercial
M.M.
Code APE
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
entreprise generale de batiment
Code APRM
4399CZ - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Adresse
15 B RUE 15 B Rue CAUCHOIX
95170 , Deuil-la-Barre - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2003
Siret
44774473100012
Code APE
452V
Code APRM
4399CZ - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Origine du fonds
Création
Activité principale
ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT
Code APRM
4399CZ - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Code APRM
4399CZ - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Adresse
2 RUE JULES FERRY
95600 , EAUBONNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
38485
Date d'ajout
08/09/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 08/09/2017 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : SCP Canet-Morand prise en la personne de Me Canet . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 08/09/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
28299
Date d'ajout
16/12/2013
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 16/12/2013 nommant SCP Canet-Morand prise en la personne de Me Canet 1 Rue de la Citadelle 95300 Pontoise À Compter Du 01 Janvier 2014 liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
13186
Date d'ajout
12/09/2008
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise prononce en date du 12/09/2008 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2008J00590 , date de cessation des paiements le 12/03/2007 , désigne juge commissaire M. Maury , juge commissaire suppléant Mme Cartron , liquidateur Me Canet 1 Rue de la Citadelle 95302 Cergy Pontoise Cedex , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc . Le liquidateur devra déposer la liste des créances dans les dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Numéro d'observation
20159
Date d'ajout
12/12/2005
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 04/07/2005
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
FG 2008-09-12 LIQUIDATION JUDICIARE 2008-12-12 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE G T C DU VAL D'OISE,LB 2017-09-08 CLOTURE POUR INSUFFISANCE D ACTIF 2017-12-19 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).