Entreprise : GMD FINANCE - SIREN 447 727 330
Identité
(Entreprise radiée le 29/09/2020)
Dénomination
GMD FINANCE
SIREN (siège)
447 727 330
Date d'immatriculation au RNE
13/03/2003
Date de fin de la personne morale
12/03/2102
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
30/06/2010
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
90000 EUR
Adresse du siège
259 RUE DU ROCHER DE LORZIER 38430 MOIRANS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DREVET PASCAL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1961
Commune de résidence
Sassenage
Nom, Prénom(s)
COUDURIER MAURICE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1948
Commune de résidence
Grenoble
Dénomination
SIC MARKING GROUP
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Pommiers
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/08/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/2003
Siret
44772733000014
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
27 RUE DE LA CIGROGNE
38500 , VOIRON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 17/06/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/03/2003
Siret
44772733000030
Nom commercial
GMD FINANCE
Enseigne
GMD FINANCE
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Holding animatrice.
Adresse
259 RUE 259 Rue du Rocher de Lorzier
38430 , Moirans - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 22/12/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/08/2009
Siret
44772733000022
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
495 RUE DU POMMARIN
38340 , VOREPPE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CENTR'ALP
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F15/005201
Date d'ajout
18/03/2015
Description
Transfert du siège social et du principal établissement du 495 Rue du Pommarin 38340 VOREPPE au 259 Rue du Rocher de Lorzier 38430 MOIRANS à compter du 22/12/2014
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F09/014542
Date d'ajout
26/10/2009
Description
Transfert du siège social et du principal établissement du 27 Rue de la Cigogne 38500 VOIRON au 495 Rue du Pommarin 38340 VOREPPE à compter du 25/08/2009.
Numéro d'observation
F09/014542
Date d'ajout
26/10/2009
Description
Transformation de la SCI en SAS anciennement 2003 D 233 à compter du 25.08.2009.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).